MICHAL HÁBL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
68609, 28382081, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní, 339 |
|
MICHAL HÁBL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
68609, 28382081, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní, 339, Hlavní 339, Míkovice, 68609 Uherské Hradiště |
|
MICHAL HÁBL
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
25.11.2013 |
Adresa: |
68604, 28382081, Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní, 339 |
|
MICHAL HÁBL
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
25.11.2013 |
Adresa: |
68609, 28382081, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní, 339, Hlavní 339, Míkovice, 68609 Uherské Hradiště |
|
Michal Hábl
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
18961622, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 760 |
|
Michal Hábl
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
68606, 18961622, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 760, Jana Žižky 760, 68606 Uherské Hradiště |
|
Ing. Marie Strnadová
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
28.04.1998 |
Adresa: |
4904753, Uherské Hradiště, Ostrožská Lhota, 150 |
|
Ing. Marie Strnadová
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
28.04.1998 |
Adresa: |
68723, 4904753, Uherské Hradiště, Ostrožská Lhota, Ostrožská Lhota, 150, č.p. 150, 68723 Ostrožská Lhota |
|