Ing. EVA KRTKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.06.2018 |
Adresa: |
19000, 25427491, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6 |
|
JUDr. LUBOMÍR NOVÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
13.06.2018 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.06.2018 |
Adresa: |
14200, 21808457, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Jílovská, 1157, 55 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
Předseda představenstva |
13.06.2018 |
Adresa: |
19000, 25427491, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6, bratří Dohalských 171/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
Místopředseda představenstva |
13.06.2018 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
Člen představenstva |
13.06.2018 |
Adresa: |
14200, 21808457, Praha, Braník, Jílovská, 1157, 55, Jílovská 1157/55, Braník, 14200 Praha 4 |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
člen představenstva |
18.05.2018 |
Adresa: |
14200, 21808457, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Jílovská, 1157, 55 |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
člen představenstva |
18.05.2018 |
Adresa: |
14200, 21808457, Praha, Braník, Jílovská, 1157, 55, Jílovská 1157/55, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Ing. EVA KRTKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
Předseda představenstva |
08.04.2017 |
Adresa: |
19000, 25427491, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
Předseda představenstva |
08.04.2017 |
Adresa: |
19000, 25427491, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6, bratří Dohalských 171/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. LUBOMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
Místopředseda představenstva |
23.01.2016 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
Místopředseda představenstva |
23.01.2016 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
člen představenstva |
04.10.2015 |
Adresa: |
14200, 21851069, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7 |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
člen představenstva |
04.10.2015 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7, Machuldova 572/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Pavel Dobiáš
|
Neaktivní
od 04.10.2015
|
člen představenstva |
10.09.2012 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha 4, Machuldova, 572, 7 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
Místopředseda představenstva |
10.09.2012 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
Předseda představenstva |
10.09.2012 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Praha 9, Bratří Dohalských, 171/6 |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 04.10.2015
|
člen představenstva |
10.09.2012 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7, Machuldova 572/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
Místopředseda představenstva |
10.09.2012 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
Předseda představenstva |
10.09.2012 |
Adresa: |
19000, 25427491, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6, bratří Dohalských 171/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
předseda představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
19000, 25427491, Praha 9, Bratří Dohalských, 171, 6 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
místopředseda představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
Ing. Bohumír Glembek
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
člen představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
56201, 24729833, Ústí nad Orlicí, Dukelská, 306 |
|
Pavel Dobiáš
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
člen představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha 4, Machuldova, 572, 7 |
|
Mgr. Vladimír Kyzlink
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
člen představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
25263, 27327469, Roztoky, Přílepská, 2237 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
předseda představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
19000, 25427491, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6, bratří Dohalských 171/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
místopředseda představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. Bohumír Glembek
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
člen představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
56201, 24729833, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 306, Dukelská 306, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
člen představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7, Machuldova 572/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Kyzlink
|
Neaktivní
od 10.09.2012
|
člen představenstva |
29.09.2010 |
Adresa: |
25263, 27327469, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Přílepská, 2237, Přílepská 2237, 25263 Roztoky |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
místopředseda představenstva |
16.07.2008 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
Mgr. Vladimír Kyzlink
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
člen představenstva |
16.07.2008 |
Adresa: |
25263, 27327469, Roztoky, Přílepská, 2237 |
|
Mgr. Vladimír Kyzlink
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
člen představenstva |
16.07.2008 |
Adresa: |
25263, 27327469, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Přílepská, 2237, Přílepská 2237, 25263 Roztoky |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
místopředseda představenstva |
16.07.2008 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Pavel Dobiáš
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
člen představenstva |
31.10.2005 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha 4, Machuldova, 572 |
|
PAVEL DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
člen představenstva |
31.10.2005 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7, Machuldova 572/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
předseda představenstva |
22.02.2003 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Praha 9, Bratří Dohalských, 171/6 |
|
Ing. Eva Krtková
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
předseda představenstva |
22.02.2003 |
Adresa: |
19000, 25427491, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 171, 6, bratří Dohalských 171/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
prof. ing. Zdeněk Hába
|
Neaktivní
od 22.02.2003
|
předseda představenstva |
11.12.2001 |
Adresa: |
14700, Praha, 4, Na Lysinách, 1/501 |
|
prof. ing. Zdeněk Hába
|
Neaktivní
od 22.02.2003
|
předseda představenstva |
11.12.2001 |
Adresa: |
14700, 22717145, Praha, Hodkovičky, Na lysinách, 501, 1, Na lysinách 501/1, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
prof. ing. Zdeněk Hába
|
Neaktivní
od 11.12.2001
|
předseda představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
11000, 21715769, Praha 1, Praha 1, U staré školy, 2 |
|
Štěpánka Hejnová
|
Neaktivní
od 31.10.2005
|
člen představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
13000, 21770611, Praha 3, Praha 3, Ondříčkova, 31 |
|
RSDr. Petr Diviš
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
místopředseda představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
16000, 22291482, Praha 6, Praha 6, Vokovická, 679/10 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
člen představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
ing. Bohumír Glembek
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
člen představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
56201, Ústí n. Orlicí, Dukelská, 306 |
|
prof. ing. Zdeněk Hába
|
Neaktivní
od 11.12.2001
|
předseda představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
11000, 21715769, Praha, Staré Město, U staré školy, 115, 2, U staré školy 115/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Štěpánka Hejnová
|
Neaktivní
od 31.10.2005
|
člen představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
13000, 21770611, Praha, Žižkov, Ondříčkova, 383, 31, Ondříčkova 383/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
člen představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
RSDr. Petr Diviš
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
místopředseda představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
16000, 22291482, Praha, Vokovice, Vokovická, 679, 10, Vokovická 679/10, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Bohumír Glembek
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
člen představenstva |
15.05.1998 |
Adresa: |
56201, 24729833, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 306, Dukelská 306, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|