Ing. Bohuslav Dvořáček
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
jednatel |
26.07.2000 |
Adresa: |
61500, 19653557, Brno, Táborská, 8 |
|
Ing. Bohuslav Dvořáček
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
jednatel |
26.07.2000 |
Adresa: |
61500, 19653557, Brno-město, Brno, Židenice, Táborská, 3351, 8, Táborská 3351/8, Židenice, 61500 Brno |
|
Ing. Hana Danielová
|
Neaktivní
od 26.07.2000
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
19577907, Brno, Sirotkova, 8 |
|
Ing. Soňa Ondráčková
|
Neaktivní
od 26.07.2000
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
19096461, Brno, Starobrněnská, 19 |
|
Juraj Studeník
|
Neaktivní
od 04.07.2002
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
19573375, Brno, Prušánecká, 10 |
|
Karel Chalabala
|
Neaktivní
od 03.09.2002
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
3, Brno, Kosmonautů, 3 |
|
Ing. Hana Danielová
|
Neaktivní
od 26.07.2000
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
61600, 19577907, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 346, 8, Sirotkova 346/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Soňa Ondráčková
|
Neaktivní
od 26.07.2000
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
60200, 19096461, Brno-město, Brno, Brno-město, Starobrněnská, 282, 19, Starobrněnská 282/19, Brno-město, 60200 Brno |
|
Juraj Studeník
|
Neaktivní
od 04.07.2002
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
62800, 19573375, Brno-město, Brno, Židenice, Prušánecká, 4179, 10, Prušánecká 4179/10, Židenice, 62800 Brno |
|
Karel Chalabala
|
Neaktivní
od 03.09.2002
|
jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
62500, 19563159, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, ulice Kosmonautů, 417, 3, ulice Kosmonautů 417/3, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|