PAVEL GOLÍK
|
Aktivní
|
člen představensta |
14.10.2015 |
Adresa: |
73542, 41696794, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Zelená, 207, 4 |
|
STANISLAV ROZBROJ
|
Aktivní
|
člen představensta |
14.10.2015 |
Adresa: |
73542, 26749033, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Dlážděná, 187, 7 |
|
PAVEL GOLÍK
|
Aktivní
|
člen představensta |
14.10.2015 |
Adresa: |
73542, 41696794, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Zelená, 207, 4, Zelená 207/4, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
STANISLAV ROZBROJ
|
Aktivní
|
člen představensta |
14.10.2015 |
Adresa: |
73542, 26749033, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Dlážděná, 187, 7, Dlážděná 187/7, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
STANISLAV ROZBROJ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
předseda představenstva |
06.11.2013 |
Adresa: |
73542, 26749033, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Dlážděná, 187, 7 |
|
LADISLAV HALADA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
člen představenstva |
06.11.2013 |
Adresa: |
73934, 20553048, Šenov, Šenov, Morušová, 1451 |
|
STANISLAV ROZBROJ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
předseda představenstva |
06.11.2013 |
Adresa: |
73542, 26749033, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Dlážděná, 187, 7, Dlážděná 187/7, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
LADISLAV HALADA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
člen představenstva |
06.11.2013 |
Adresa: |
73934, 20553048, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Morušová, 1451, Morušová 1451, 73934 Šenov |
|
PAVEL GOLÍK
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
místopředseda představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
73542, 41696794, Těrlicko, Dolní Těrlicko, 207 |
|
PAVEL GOLÍK
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
místopředseda představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
73542, 41696794, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Zelená, 207, 4, Zelená 207/4, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Pavel Golík
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
místopředseda představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
73601, 26674467, Havířov, Životice, Zelená, 261/19A |
|
Stanislav Rozbroj
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
předseda představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
73542, 26749033, Těrlicko, Dolní Těrlicko, 187 |
|
Pavel Golík
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
místopředseda představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
73601, 26674467, Karviná, Havířov, Životice, Zelená, 261, 19a, Zelená 261/19a, Životice, 73601 Havířov |
|
STANISLAV ROZBROJ
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
předseda představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
73542, 26749033, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Dlážděná, 187, 7, Dlážděná 187/7, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Stanislav Rozbroj
|
Neaktivní
od 03.09.2007
|
předseda představenstva |
01.06.1998 |
Adresa: |
73601, 24854107, Karviná, Havířov, Nad terasou, 8/1164 |
|
Pavel Golík
|
Neaktivní
od 03.09.2007
|
místopředseda představenstva |
01.06.1998 |
Adresa: |
73601, Havířov - město, Rošického, 4/685 |
|
Ladislav Halada
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
člen představenstva |
01.06.1998 |
Adresa: |
73934, Frýdek-Místek, Šenov, Morušová, 1451 |
|
Stanislav Rozbroj
|
Neaktivní
od 03.09.2007
|
předseda představenstva |
01.06.1998 |
Adresa: |
73601, 24854107, Karviná, Havířov, Podlesí, Nad Terasou, 1164, 8, Nad Terasou 1164/8, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Pavel Golík
|
Neaktivní
od 03.09.2007
|
místopředseda představenstva |
01.06.1998 |
Adresa: |
73601, 24902829, Karviná, Havířov, Město, Evžena Rošického, 685, 4, Evžena Rošického 685/4, Město, 73601 Havířov |
|
LADISLAV HALADA
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
člen představenstva |
01.06.1998 |
Adresa: |
73934, 20553048, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Morušová, 1451, Morušová 1451, 73934 Šenov |
|