Ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.08.2023 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712, č.p. 712, 69110 Kobylí |
|
ANTONÍN INGR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.08.2023 |
Adresa: |
60200, 19175990, Brno-město, Brno, Veveří, Hrnčířská, 895, 29, Hrnčířská 895/29, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. IVO DUBŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.08.2022 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10 |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.08.2022 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10, Martina Kříže 898/10, Líšeň, 62800 Brno |
|
JITKA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.09.2020 |
Adresa: |
69110, 26321025, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 827 |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.09.2020 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36 |
|
JITKA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.09.2020 |
Adresa: |
69110, 26321025, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 827, č.p. 827, 69110 Kobylí |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.09.2020 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36, Rozárka 685/36, Soběšice, 64400 Brno |
|
ing. JOSEF ČAČÍK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
17.07.2018 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 448 |
|
ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.07.2018 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712 |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 28.08.2023
|
místopředseda představenstva |
17.07.2018 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 448, č.p. 448, 69110 Kobylí |
|
Ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 28.08.2023
|
člen představenstva |
17.07.2018 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712, č.p. 712, 69110 Kobylí |
|
Ing. IVO DUBŠ
|
Neaktivní
od 12.08.2022
|
předseda představenstva |
09.11.2017 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10 |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Neaktivní
od 12.08.2022
|
předseda představenstva |
09.11.2017 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10, Martina Kříže 898/10, Líšeň, 62800 Brno |
|
JITKA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
člen představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
69110, 26321025, Kobylí, Kobylí, 827 |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
člen představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36 |
|
JITKA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
člen představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
69110, 26321025, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 827, č.p. 827, 69110 Kobylí |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
člen představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36, Rozárka 685/36, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
místopředseda představenstva |
08.01.2015 |
Adresa: |
69110, 9982833, Kobylí, Kobylí, 448 |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
místopředseda představenstva |
08.01.2015 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 448, č.p. 448, 69110 Kobylí |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
člen představenstva |
01.06.2014 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36 |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
člen představenstva |
01.06.2014 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36, Rozárka 685/36, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 08.01.2015
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
69110, 9982833, Kobylí, Kobylí, 448 |
|
MILOŠ LANŽHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
69110, 9985166, Kobylí, Kobylí, 714 |
|
Ing. IVO DUBŠ
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
předseda představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10 |
|
Ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
69110, 9985140, Kobylí, Kobylí, 712 |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 08.01.2015
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 448, č.p. 448, 69110 Kobylí |
|
MILOŠ LANŽHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
69110, 9985166, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 714, č.p. 714, 69110 Kobylí |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
předseda představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10, Martina Kříže 898/10, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712, č.p. 712, 69110 Kobylí |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen představenstva |
22.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno, Martina Kříže, 10 |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen představenstva |
22.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10, Martina Kříže 898/10, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Neaktivní
od 22.06.2012
|
člen představenstva |
13.10.2011 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno, Martina Kříže, 10 |
|
Ing. Ivo Dubš
|
Neaktivní
od 22.06.2012
|
člen představenstva |
13.10.2011 |
Adresa: |
62800, 19419104, Brno-město, Brno, Líšeň, Martina Kříže, 898, 10, Martina Kříže 898/10, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Tomáš Čačík
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
69110, 26321076, Kobylí, 832 |
|
Ing. TOMÁŠ ČAČÍK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
69110, 26321076, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 832, č.p. 832, 69110 Kobylí |
|
Ing. Tomáš Čačík
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
69110, 9981519, Kobylí, 276 |
|
JUDr. Milan Kružík
|
Neaktivní
od 13.10.2011
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
60200, 19164661, Brno, Gorkého, 70, 22 |
|
MUDr. Anna Hozová
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno, Rozárka, 685, 36 |
|
Ing. Tomáš Čačík
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
69110, 9981519, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 276, č.p. 276, 69110 Kobylí |
|
JUDr. MILAN KRUŽÍK
|
Neaktivní
od 13.10.2011
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
60200, 19164661, Brno-město, Brno, Veveří, Gorkého, 70, 22, Gorkého 70/22, Veveří, 60200 Brno |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36, Rozárka 685/36, Soběšice, 64400 Brno |
|
MUDr. Anna Hozová
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
člen představenstva |
02.04.2009 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno, Rozárka, 685/36 |
|
MUDr. ANNA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
člen představenstva |
02.04.2009 |
Adresa: |
64400, 26774470, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 685, 36, Rozárka 685/36, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. Josef Čačík
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
předseda představenstva |
18.07.2008 |
Adresa: |
69110, 9982833, Kobylí, 448 |
|
Miloš Lanžhotský
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen představenstva |
18.07.2008 |
Adresa: |
69110, 9985166, Kobylí, 714 |
|
Ing. Roman Borovička
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen představenstva |
18.07.2008 |
Adresa: |
69110, 9985140, Kobylí, 712 |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
předseda představenstva |
18.07.2008 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 448, č.p. 448, 69110 Kobylí |
|
MILOŠ LANŽHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen představenstva |
18.07.2008 |
Adresa: |
69110, 9985166, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 714, č.p. 714, 69110 Kobylí |
|
Ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen představenstva |
18.07.2008 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712, č.p. 712, 69110 Kobylí |
|
MUDr. Anna Hozová
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
člen představenstva |
04.08.2005 |
Adresa: |
64400, 25086910, Brno, Rozárka, 25 |
|
MUDr. Anna Hozová
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
člen představenstva |
04.08.2005 |
Adresa: |
64400, 25086910, Brno-město, Brno, Soběšice, Rozárka, 476, 25, Rozárka 476/25, Soběšice, 64400 Brno |
|
Blažena Otáhalová
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
členka představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9985662, Kobylí, 770 |
|
Antonín Otáhal
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9979425, Kobylí, 5 |
|
Jiří Šlancar
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9984852, Kobylí, 683 |
|
Ing. Roman Borovička
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9985140, Kobylí, 712 |
|
Blažena Otáhalová
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
členka představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9985662, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 770, č.p. 770, 69110 Kobylí |
|
Antonín Otáhal
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9979425, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 5, č.p. 5, 69110 Kobylí |
|
Jiří Šlancar
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9984852, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 683, č.p. 683, 69110 Kobylí |
|
Ing. ROMAN BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712, č.p. 712, 69110 Kobylí |
|
Jaroslav Žalkovský
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
člen představenstva |
12.06.2000 |
Adresa: |
69110, 9983392, Břeclav, Kobylí, 515 |
|
Jaroslav Žalkovský
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
člen představenstva |
12.06.2000 |
Adresa: |
69110, 9983392, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 515, č.p. 515, 69110 Kobylí |
|
Milan Kovařík
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984801, Břeclav, Kobylí, 678 |
|
Jaroslav Damborský
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9982744, Břeclav, Kobylí, 438 |
|
Miroslav Borovička
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, 712 |
|
Miroslav Sedláček
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984984, Břeclav, Kobylí, 696 |
|
Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984747, Břeclav, Kobylí, 671 |
|
Ing. Vladimír Lemon
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
místopředseda představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984666, Břeclav, Kobylí, 663 |
|
František Sedláček
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9983341, Břeclav, Kobylí, 510 |
|
Ing. Josef Čačík
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
předseda představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, 448 |
|
Miloš Lanžhotský
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9985166, Břeclav, Kobylí, 714 |
|
Milan Kovařík
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984801, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 678, č.p. 678, 69110 Kobylí |
|
Jaroslav Damborský
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9982744, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 438, č.p. 438, 69110 Kobylí |
|
Miroslav Borovička
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9985140, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 712, č.p. 712, 69110 Kobylí |
|
Miroslav Sedláček
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984984, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 696, č.p. 696, 69110 Kobylí |
|
Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984747, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 671, č.p. 671, 69110 Kobylí |
|
ing. Vladimír Lemon
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
místopředseda představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9984666, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 663, č.p. 663, 69110 Kobylí |
|
František Sedláček
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9983341, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 510, č.p. 510, 69110 Kobylí |
|
MILOŠ LANŽHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
člen představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9985166, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 714, č.p. 714, 69110 Kobylí |
|
Ing. JOSEF ČAČÍK
|
Neaktivní
od 18.07.2008
|
předseda představenstva |
23.06.1998 |
Adresa: |
69110, 9982833, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 448, č.p. 448, 69110 Kobylí |
|