ZDENĚK KUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42 |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42, Riegrova 1142/42, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42 |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42, Riegrova 1142/42, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42 |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42, Riegrova 1142/42, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42 |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42, Riegrova 1142/42, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Zdeněk Kubeš
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
01.07.1998 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Riegrova, 42 |
|
ZDENĚK KUBEŠ
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
01.07.1998 |
Adresa: |
61200, 19703589, Brno-město, Brno, Královo Pole, Riegrova, 1142, 42, Riegrova 1142/42, Královo Pole, 61200 Brno |
|