ĽUDOVÍT HOREČNÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2017
|
Jednatel |
10.01.2017 |
Adresa: |
83106 Bratislava, Karpatské námestie 7770/10A |
|
ĽUDOVÍT HOREČNÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2017
|
Jednatel |
10.01.2017 |
Adresa: |
83106 Bratislava, Karpatské námestie 7770/10A, Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, Slovensko |
|
ĽUDOVÍT HOREČNÝ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
Jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
83106, Bratislava, Karpatské námestie 7770/10A |
|
ĽUDOVÍT HOREČNÝ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
Jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
Bratislava, Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, Slovensko |
|
RADOVAN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
Jednatel |
24.08.2016 |
Adresa: |
68601, 18956556, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí, 19 |
|
RADOVAN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
Jednatel |
24.08.2016 |
Adresa: |
68601, 18956556, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí, 19, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště |
|
Radovan Dlouhý
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
Jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
68601, 18936377, Uherské Hradiště, Jarošov, V Uličce, 293 |
|
Radovan Dlouhý
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
Jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
68601, 18936377, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jarošov, V Uličce, 293, V Uličce 293, Jarošov, 68601 Uherské Hradiště |
|
Radovan Dlouhý
|
Neaktivní
od 29.11.2006
|
Jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
68712, Bílovice u Uherského Hradiště, Mistřice, 238 |
|
Alena Böhmová
|
Neaktivní
od 29.11.2006
|
Jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
39201, 17404568, Soběslav III, Okružní, 104 |
|
Radovan Dlouhý
|
Neaktivní
od 29.11.2006
|
Jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
68712, 4666020, Uherské Hradiště, Mistřice, Mistřice, 238, č.p. 238, 68712 Mistřice |
|
Alena Böhmová
|
Neaktivní
od 29.11.2006
|
Jednatel |
13.07.1998 |
Adresa: |
39201, 17404568, Tábor, Soběslav, Soběslav III, Okružní, 104, 17, Okružní 104/17, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|