PAVEL OHNIŠTĚ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2023 |
Adresa: |
62100, 25087258, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 228, 16a, Brigádnická 228/16a, Mokrá Hora, 62100 Brno |
|
PAVEL OHNIŠTĚ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
62100, 27993442, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 292, 77a |
|
Mgr. OTTO CÍSAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
63800, 19263872, Brno-město, Brno, Lesná, Seifertova, 522, 62 |
|
Mgr. Otto Císař
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
63800, 19263872, Brno-město, Brno, Lesná, Seifertova, 522, 62, Seifertova 522/62, Lesná, 63800 Brno |
|
PAVEL OHNIŠTĚ
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
62100, 27993442, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 292, 77a, Brigádnická 292/77a, Mokrá Hora, 62100 Brno |
|
PAVEL OHNIŠTĚ
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
61600, 19584083, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 898, 2 |
|
PAVEL OHNIŠTĚ
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
61600, 19584083, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 898, 2, Chládkova 898/2, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mgr. Otto Císař
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
29.01.2005 |
Adresa: |
61200, 19703635, Brno, Ruská, 6 |
|
Mgr. Otto Císař
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
29.01.2005 |
Adresa: |
61200, 19703635, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ruská, 1148, 6, Ruská 1148/6, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Otto Císař
|
Neaktivní
od 29.01.2005
|
jednatel |
21.07.1998 |
Adresa: |
61200, 19703635, Brno, Ruská, 6 |
|
Otto Císař
|
Neaktivní
od 29.01.2005
|
jednatel |
21.07.1998 |
Adresa: |
61200, 19703635, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ruská, 1148, 6, Ruská 1148/6, Královo Pole, 61200 Brno |
|