Ing. IVETA ŠPATNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.06.2021 |
Adresa: |
64400, 25087509, Brno-město, Brno, Útěchov, Boří, 100, 2b |
|
Ing. IVETA ŠPATNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.06.2021 |
Adresa: |
64400, 25087509, Brno-město, Brno, Útěchov, Boří, 100, 2b, Boří 100/2b, Útěchov, 64400 Brno |
|
Ing. JIŘÍ ŠPATNÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
jednatel |
05.01.2019 |
Adresa: |
67904, 7923767, Blansko, Adamov, Adamov, Družstevní, 431, 11 |
|
Ing. JIŘÍ ŠPATNÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
jednatel |
05.01.2019 |
Adresa: |
67904, 7923767, Blansko, Adamov, Adamov, Družstevní, 431, 11, Družstevní 431/11, 67904 Adamov |
|
ing. Jiří Špatný
|
Neaktivní
od 05.01.2019
|
jednatel |
27.03.2004 |
Adresa: |
67904, 7923767, Adamov, Družstevní, 11 |
|
Ing. Iveta Špatná
|
Neaktivní
od 06.06.2021
|
jednatel |
27.03.2004 |
Adresa: |
64400, Brno, Boří, 2B |
|
Ing. JIŘÍ ŠPATNÝ
|
Neaktivní
od 05.01.2019
|
jednatel |
27.03.2004 |
Adresa: |
67904, 7923767, Blansko, Adamov, Adamov, Družstevní, 431, 11, Družstevní 431/11, 67904 Adamov |
|
Ing. IVETA ŠPATNÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2021
|
jednatel |
27.03.2004 |
Adresa: |
64400, 25087509, Brno-město, Brno, Útěchov, Boří, 100, 2b, Boří 100/2b, Útěchov, 64400 Brno |
|
Ludmila Okáčová
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
jednatel |
13.08.1998 |
Adresa: |
63500, 19314400, Brno-město, Brno, Laštůvkova, 30 |
|
Ludmila Smělíková
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
jednatel |
13.08.1998 |
Adresa: |
66401, Kanice, 59 |
|
Ludmila Okáčová
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
jednatel |
13.08.1998 |
Adresa: |
63500, 19314400, Brno-město, Brno, Bystrc, Laštůvkova, 709, 30, Laštůvkova 709/30, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ludmila Smělíková
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
jednatel |
13.08.1998 |
Adresa: |
66401, 24111830, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 59, č.p. 59, 66401 Kanice |
|