Ing. Jiří Maděrka
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
člen představenstva |
08.08.2002 |
Adresa: |
23306432, Olomouc, Olomouc, Wellnerova, 14 |
|
Ing. Jiří Ratajský
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
člen představenstva |
08.08.2002 |
Adresa: |
23307625, Olomouc, Olomouc, Kmochova, 21 |
|
Mgr. Tomáš Kotrys
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
předseda představenstva |
08.08.2002 |
Adresa: |
79601, 24845779, Prostějov, Mozartova, 17 |
|
Ing. Jiří Maděrka
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
člen představenstva |
08.08.2002 |
Adresa: |
77900, 23306432, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova, 560, 14, Wellnerova 560/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jiří Ratajský
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
člen představenstva |
08.08.2002 |
Adresa: |
77900, 23307625, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Kmochova, 692, 21, Kmochova 692/21, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Tomáš Kotrys
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
předseda představenstva |
08.08.2002 |
Adresa: |
79601, 24845779, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Mozartova, 3812, 17, Mozartova 3812/17, 79601 Prostějov |
|
Ing. Radek Menšík
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
předseda představenstva |
07.03.2000 |
Adresa: |
79803, 10565108, Plumlov, Běliska, 131 |
|
Ing. Radek Menšík
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
předseda představenstva |
07.03.2000 |
Adresa: |
79803, 10565108, Prostějov, Plumlov, Plumlov, Běliska, 131, Běliska 131, 79803 Plumlov |
|
Ing. Radek Menšík
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
předseda představenstva |
26.08.1998 |
Adresa: |
Prostějov, Prostějov, Fanderlíkova, 49 |
|
Ing. Jiří Maděrka
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
člen představenstva |
26.08.1998 |
Adresa: |
23306432, Olomouc, Olomouc, Wellnerova, 14 |
|
Ing. Jiří Ratajský
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
člen představenstva |
26.08.1998 |
Adresa: |
23307625, Olomouc, Olomouc, Kmochova, 21 |
|
Ing. Radek Menšík
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
předseda představenstva |
26.08.1998 |
Adresa: |
49, Prostějov, Prostějov, Fanderlíkova, Fanderlíkova 49, Prostějov, okres: Prostějov, Česká republika |
|
Ing. Jiří Maděrka
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
člen představenstva |
26.08.1998 |
Adresa: |
77900, 23306432, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova, 560, 14, Wellnerova 560/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jiří Ratajský
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
člen představenstva |
26.08.1998 |
Adresa: |
77900, 23307625, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Kmochova, 692, 21, Kmochova 692/21, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|