"neuvedeno"
|
Neaktivní
od 16.04.2009
|
jednatel |
02.11.2006 |
|
Břetislav Michlovský
|
Neaktivní
od 02.11.2006
|
jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
1, Zlín-Malenovice, Komenského, 1132 |
|
Petr Balcárek
|
Neaktivní
od 02.11.2006
|
jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
3970124, Zlín, Slušovice, Hřbitovní, 373 |
|
Břetislav Michlovský
|
Neaktivní
od 02.11.2006
|
jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
76302, 4207548, Zlín, Zlín, Malenovice, Komenského, 1132, Komenského 1132, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Petr Balcárek
|
Neaktivní
od 02.11.2006
|
jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
76315, 3970124, Zlín, Slušovice, Slušovice, Hřbitovní, 373, Hřbitovní 373, 76315 Slušovice |
|
Jiří Přibík
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
jednatel |
31.08.1998 |
Adresa: |
4229819, Zlín, Zlín, Na požáře, 2476 |
|
Břetislav Michlovský
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
31.08.1998 |
Adresa: |
1, Zlín-Malenovice, Komenského, 1132 |
|
Petr Balcárek
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
31.08.1998 |
Adresa: |
3970124, Zlín, Slušovice, Hřbitovní, 373 |
|
JIŘÍ PŘIBÍK
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
jednatel |
31.08.1998 |
Adresa: |
76001, 4229819, Zlín, Zlín, Zlín, Na Požáře, 2476, Na Požáře 2476, 76001 Zlín |
|
Břetislav Michlovský
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
31.08.1998 |
Adresa: |
76302, 4207548, Zlín, Zlín, Malenovice, Komenského, 1132, Komenského 1132, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Petr Balcárek
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
31.08.1998 |
Adresa: |
76315, 3970124, Zlín, Slušovice, Slušovice, Hřbitovní, 373, Hřbitovní 373, 76315 Slušovice |
|