Ing. Milan Raba
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
místopředseda představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
40509, 241571, Děčín, Kyjevská, 323 |
|
Ing. Zdeněk Durna
|
Neaktivní
od 07.12.2012
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
69701, 13441311, Kyjov, Vinohrady, 2572 |
|
Ing. MILAN RABA
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
místopředseda představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
40505, 241571, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Kyjevská, 323, Kyjevská 323, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Ing. Zdeněk Durna
|
Neaktivní
od 07.12.2012
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
69701, 13441311, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Vinohrady, 2572, 69, Vinohrady 2572/69, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Mgr. Igor Vychopeň
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
místopředseda představenstva |
27.07.2009 |
Adresa: |
63700, 19367341, Brno, Sosnová, 8 |
|
Ing. Jiří Kratochvíl
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
předseda představenstva |
27.07.2009 |
Adresa: |
18600, 22354573, Praha 8, Karlín, Hybešova, 550/11 |
|
Mgr. Igor Vychopeň
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
místopředseda představenstva |
27.07.2009 |
Adresa: |
63700, 19367341, Brno-město, Brno, Jundrov, Sosnová, 668, 8, Sosnová 668/8, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. JIŘÍ KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
předseda představenstva |
27.07.2009 |
Adresa: |
18600, 22354573, Praha, Karlín, Hybešova, 550, 11, Hybešova 550/11, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Martin Feifrlík
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
člen představenstva |
06.01.2006 |
Adresa: |
31200, 25132750, Plzeň, Lísková, 1369/3 |
|
MARTIN FEIFRLÍK
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
člen představenstva |
06.01.2006 |
Adresa: |
31200, 25132750, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Lísková, 1369, 3, Lísková 1369/3, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. Ján Vošček
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
05941, Tatranská Štrba, Štúrova, 5 |
|
Ivo Fiala
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
59231, 3463834, Nové Město na Moravě, Sportovní, 578 |
|
Bibiána Čierna
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
03601, Martin, Kocelova, 8 |
|
Martin Feifrlík
|
Neaktivní
od 06.01.2006
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
33204, Plzeň-jih, Nezvěstice, 289 |
|
Petr Sýkora
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
místopředseda představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
35601, 20800223, Sokolov, Závodu míru, 1855 |
|
Mgr. Jiří Kráčmar
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
23302224, Olomouc, Boženy Němcové, 2 |
|
Jiří Klír
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
5153506, Litvínov, Studentská, 663 |
|
Mgr. Igor Vychopeň
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
předseda představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
63700, 19367341, Brno, Sosnová, 8 |
|
Bibiána Čierna
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
03601, Martin, Koceĺova, 8 |
|
Ing. Milan Raba
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
40509, 241571, Děčín, Kyjevská, 323 |
|
Ing. Ján Vošček
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
5, Tatranská Štrba, Štúrova, 05941, Štúrova 5, 05941 Tatranská Štrba, Slovensko |
|
IVO FIALA
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
59231, 3463834, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Sportovní, 578, Sportovní 578, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Bibiána Čierna
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
8, Martin, Kocelova, 03601, Kocelova 8, 03601 Martin, Slovensko |
|
Martin Feifrlík
|
Neaktivní
od 06.01.2006
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
289, Plzeň-jih, Nezvěstice, 33204, Nezvěstice 289, 33204 Plzeň-jih, Česká republika |
|
Mgr. JIŘÍ KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
77900, 23302224, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Boženy Němcové, 83, 2, Boženy Němcové 83/2, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ KLÍR
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
43601, 5153506, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Studentská, 663, Studentská 663, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Petr Sýkora
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
místopředseda představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
35601, 20800223, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1855, Závodu míru 1855, 35601 Sokolov |
|
Mgr. Igor Vychopeň
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
předseda představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
63700, 19367341, Brno-město, Brno, Jundrov, Sosnová, 668, 8, Sosnová 668/8, Jundrov, 63700 Brno |
|
Bibiána Čierna
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
8, Martin, Koceĺova, 03601, Koceĺova 8, 03601 Martin, Slovensko |
|
Ing. MILAN RABA
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
18.03.2005 |
Adresa: |
40505, 241571, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Kyjevská, 323, Kyjevská 323, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Ing. Jiří Kratochvíl
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
předseda představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
59501, Brno-město, Velká Bíteš, Jestřabí, 4 |
|
Mgr. Igor Vychopeň
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
místopředseda představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
63700, 19367341, Brno, Sosnová, 8 |
|
Ing. Tomáš Voda
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
60200, 19109415, Brno, Pellicova, 629/5D |
|
Rudolf Budiš
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
63600, 19634676, Brno, Strakatého, 15 |
|
Ing. Jiří Kratochvíl
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
předseda představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
59501, 3425738, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, 4, Masarykovo náměstí 4, 59501 Velká Bíteš |
|
Mgr. Igor Vychopeň
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
místopředseda představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
63700, 19367341, Brno-město, Brno, Jundrov, Sosnová, 668, 8, Sosnová 668/8, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. Tomáš Voda
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
60200, 19109415, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 629, 5d, Pellicova 629/5d, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Rudolf Budiš
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
člen představenstva |
17.03.2005 |
Adresa: |
63600, 19634676, Brno-město, Brno, Židenice, Strakatého, 1575, 15, Strakatého 1575/15, Židenice, 63600 Brno |
|
Petr Sýkora
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
člen představenstva |
10.10.2001 |
Adresa: |
35601, 20800223, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1855 |
|
Martin Feifrlík
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
člen představenstva |
10.10.2001 |
Adresa: |
33204, Plzeň - jih, Nezvěstice, 289 |
|
Petr Sýkora
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
člen představenstva |
10.10.2001 |
Adresa: |
35601, 20800223, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1855, Závodu míru 1855, 35601 Sokolov |
|
Martin Feifrlík
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
člen představenstva |
10.10.2001 |
Adresa: |
32600, 24405663, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Průtahu, 289, 9, Na Průtahu 289/9, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Ing. Miroslav Rabovský
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
člen představenstva |
08.05.2001 |
Adresa: |
69002, 26015200, Břeclav, Nikolčice, 273 |
|
Ing. Miroslav Rabovský
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
člen představenstva |
08.05.2001 |
Adresa: |
69171, 26015200, Břeclav, Nikolčice, Nikolčice, 273, č.p. 273, 69171 Nikolčice |
|
Ing. Miroslav Rabovský
|
Neaktivní
od 08.05.2001
|
člen představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
69002, 10028102, Břeclav, Nikolčice, 47 |
|
Ing. Jan Hrabáček
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
člen představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
30100, 24468444, Plzeň-město, Plzeň, Staniční, 12 |
|
Ing. Jiří Kratochvíl
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
předseda představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
63500, 19318260, Brno-město, Brno, Rerychova, 8 |
|
Ing. Ján Vošček
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
místopředseda představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
05941, Tatranská Štrba, Štúrova, 65/5 |
|
Ing. Miroslav Rabovský
|
Neaktivní
od 08.05.2001
|
člen představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
69171, 10028102, Břeclav, Nikolčice, Nikolčice, 47, č.p. 47, 69171 Nikolčice |
|
Ing. Jan Hrabáček
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
člen představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
31200, 24468444, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Staniční, 1116, 12, Staniční 1116/12, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. Jiří Kratochvíl
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
předseda představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
63500, 19318260, Brno-město, Brno, Bystrc, Rerychova, 1076, 8, Rerychova 1076/8, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Ján Vošček
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
místopředseda představenstva |
01.09.1998 |
Adresa: |
65/5, Tatranská Štrba, Štúrova, 05941, Štúrova 65/5, 05941 Tatranská Štrba, Slovensko |
|