Helena Schlimbachová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
|
01.04.2008 |
Adresa: |
76326, 3900053, Luhačovice, Leoše Janáčka, 853 |
|
Helena Schlimbachová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
|
01.04.2008 |
Adresa: |
76326, 3900053, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Leoše Janáčka, 853, Leoše Janáčka 853, 76326 Luhačovice |
|
Ing. Marek Žmolík
|
Neaktivní
od 01.04.2008
|
jednatel |
06.04.2004 |
Adresa: |
76326, 3905454, Zlín, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 922 |
|
Ing. MAREK ŽMOLÍK
|
Neaktivní
od 01.04.2008
|
jednatel |
06.04.2004 |
Adresa: |
76326, 3905454, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 922, Zahradní čtvrť 922, 76326 Luhačovice |
|
Ing. Zdeněk Sviták
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
jednatel |
26.06.2001 |
Adresa: |
3, Zlín, Luhačovice, Zahradní čtrvť, 910 |
|
Ing. Zdeněk Sviták
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
jednatel |
26.06.2001 |
Adresa: |
76326, 3905331, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 910, Zahradní čtvrť 910, 76326 Luhačovice |
|
Ing. Karel Vlažný
|
Neaktivní
od 26.06.2001
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
3, Zlín, Luhačovice, Zahradní čtrvť, 916 |
|
Ing. Karel Vlažný
|
Neaktivní
od 26.06.2001
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
76326, 3905390, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 916, Zahradní čtvrť 916, 76326 Luhačovice |
|
Josef Krajíček
|
Neaktivní
od 26.01.2000
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
68604, 1, Uh.Hradiště-Míkovice, Partyzánská, 163 |
|
Josef Krajíček
|
Neaktivní
od 26.01.2000
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
68609, 25095331, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Míkovice, Partyzánská, 163, Partyzánská 163, Míkovice, 68609 Uherské Hradiště |
|
Karel Černoch
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
13.10.1998 |
Adresa: |
3, Zlín, Luhačovice, Zahradní, 911 |
|
Karel Černoch
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
13.10.1998 |
Adresa: |
76326, 3905349, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 911, Zahradní čtvrť 911, 76326 Luhačovice |
|