Ing. ZDENĚK MATOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
67801, 15240291, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 1923, 4 |
|
Ing. ZDENĚK MATOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
67801, 15240291, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 1923, 4, Kamnářská 1923/4, 67801 Blansko |
|
Ing. ZDENĚK KAKÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
67801, 15233804, Blansko, Blansko, Sadová, 1323, 1 |
|
ing. Zdeněk Kakáč
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
67801, 15233804, Blansko, Blansko, Blansko, Sadová, 1323, 1, Sadová 1323/1, 67801 Blansko |
|
Ing. Zdeněk Kakáč
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
jednatel |
22.12.2005 |
Adresa: |
67801, 15233804, Blansko, Blansko, Sadová, 1 |
|
Ing. Zdeněk Matoušek
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
22.12.2005 |
Adresa: |
67801, Blansko, Blansko, Kamnářská, 4 |
|
ing. Zdeněk Kakáč
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
jednatel |
22.12.2005 |
Adresa: |
67801, 15233804, Blansko, Blansko, Blansko, Sadová, 1323, 1, Sadová 1323/1, 67801 Blansko |
|
Ing. ZDENĚK MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
22.12.2005 |
Adresa: |
67801, 15240291, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 1923, 4, Kamnářská 1923/4, 67801 Blansko |
|
Ing. Zdeněk Kakáč
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
jednatel |
15.10.1998 |
Adresa: |
15233804, Blansko, Blansko, Sadová, 1 |
|
Ing. Zdeněk Matoušek
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
jednatel |
15.10.1998 |
Adresa: |
Blansko, Blansko, Kamnářská, 4 |
|
ing. Zdeněk Kakáč
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
jednatel |
15.10.1998 |
Adresa: |
67801, 15233804, Blansko, Blansko, Blansko, Sadová, 1323, 1, Sadová 1323/1, 67801 Blansko |
|
Ing. ZDENĚK MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 22.12.2005
|
jednatel |
15.10.1998 |
Adresa: |
67801, 15240291, Blansko, Blansko, Blansko, Kamnářská, 1923, 4, Kamnářská 1923/4, 67801 Blansko |
|