Ing. RADEK BLAŠKO
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
62800, 26298619, Brno, Židenice, Pálavské náměstí, 4387, 13 |
|
Ing. RADEK BLAŠKO
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
62800, 26298619, Brno-město, Brno, Židenice, Pálavské náměstí, 4387, 13, Pálavské náměstí 4387/13, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. LUBOMÍR KLOSS
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2014 |
Adresa: |
62000, 19043864, Brno, Tuřany, Myslivecká, 474, 41 |
|
Ing. LUBOMÍR KLOSS
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2014 |
Adresa: |
62000, 19043864, Brno-město, Brno, Tuřany, Myslivecká, 474, 41, Myslivecká 474/41, Tuřany, 62000 Brno |
|
JIŘÍ DRYÁK
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
25.09.2014 |
Adresa: |
62500, 19217480, Brno, Bohunice, Spodní, 673, 8 |
|
JIŘÍ DRYÁK
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
25.09.2014 |
Adresa: |
62500, 19217480, Brno-město, Brno, Bohunice, Spodní, 673, 8, Spodní 673/8, Bohunice, 62500 Brno |
|
Jiří Dryák
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
62500, 19217480, Brno, Spodní, 8 |
|
Ing. Lubomír Kloss
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
62000, 19043864, Brno, Myslivecká, 41 |
|
JIŘÍ DRYÁK
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
62500, 19217480, Brno-město, Brno, Bohunice, Spodní, 673, 8, Spodní 673/8, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. LUBOMÍR KLOSS
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
62000, 19043864, Brno-město, Brno, Tuřany, Myslivecká, 474, 41, Myslivecká 474/41, Tuřany, 62000 Brno |
|