Mgr. Ing. TOMÁŠ TILLMANN
|
Neaktivní
od 16.11.2021
|
jednatel |
09.11.2020 |
Adresa: |
70300, 3332578, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Vrázova, 1324, 40 |
|
Mgr. Ing. TOMÁŠ TILLMANN
|
Neaktivní
od 16.11.2021
|
jednatel |
09.11.2020 |
Adresa: |
70300, 3332578, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Vrázova, 1324, 40, Vrázova 1324/40, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ SVÍTIL
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
jednatel |
01.06.2019 |
Adresa: |
61600, 19583532, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Marie Steyskalové, 852, 58 |
|
Ing. JIŘÍ SVÍTIL
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
jednatel |
01.06.2019 |
Adresa: |
61600, 19583532, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Marie Steyskalové, 852, 58, Marie Steyskalové 852/58, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JIŘÍ SVÍTIL
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
62500, 19560451, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Dunajská, 166, 31 |
|
Ing. JIŘÍ SVÍTIL
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
62500, 19560451, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Dunajská, 166, 31, Dunajská 166/31, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. Jiří Svítil
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
02.11.2005 |
Adresa: |
62500, 19560451, Brno, Dunajská, 31 |
|
Ing. JIŘÍ SVÍTIL
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
02.11.2005 |
Adresa: |
62500, 19560451, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Dunajská, 166, 31, Dunajská 166/31, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. Jiří Svítil
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
jednatel |
29.10.1998 |
Adresa: |
62500, 19560451, Brno-město, Brno, Dunajská, 31 |
|
Ing. JIŘÍ SVÍTIL
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
jednatel |
29.10.1998 |
Adresa: |
62500, 19560451, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Dunajská, 166, 31, Dunajská 166/31, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|