Ing. JIŘÍ FUCHS
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
66904, 25946773, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Podzimní, 475, 4 |
|
EVA FUCHSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
66904, 25946773, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Podzimní, 475, 4 |
|
ANNA MOLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
66902, 10910352, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Pálavská, 260 |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
66904, 25946773, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Podzimní, 475, 4, Podzimní 475/4, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
EVA FUCHSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
66904, 25946773, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Podzimní, 475, 4, Podzimní 475/4, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
ANNA MOLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
66902, 10910352, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Pálavská, 260, Pálavská 260, 66902 Suchohrdly |
|
Ing. ALEŠ MOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
66902, 26079739, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Třešňová, 348 |
|
Ing. ALEŠ MOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
66902, 26079739, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Třešňová, 348, Třešňová 348, 66902 Suchohrdly |
|
Ing. JOSEF MOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
66902, 10910352, Suchohrdly, Suchohrdly, Pálavská, 260 |
|
Ing. Josef Molík
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
66902, 10910352, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Pálavská, 260, Pálavská 260, 66902 Suchohrdly |
|
Ing. Aleš Molík
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
29.06.2012 |
Adresa: |
66902, 26079739, Znojmo, Suchohrdly, Třešňová, 348 |
|
Ing. ALEŠ MOLÍK
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
29.06.2012 |
Adresa: |
66902, 26079739, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Třešňová, 348, Třešňová 348, 66902 Suchohrdly |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
66904, 25946773, Znojmo, Přímětice, Podzimní, 475/4 |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
66904, 25946773, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Podzimní, 475, 4, Podzimní 475/4, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
Ing. Josef Molík
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
02.08.2007 |
Adresa: |
66902, 10910352, Suchohrdly, Pálavská, 260 |
|
Ing. Josef Molík
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
02.08.2007 |
Adresa: |
66902, 10910352, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Pálavská, 260, Pálavská 260, 66902 Suchohrdly |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
11.10.2000 |
Adresa: |
Přímětice 475, 669 04 Znojmo |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
11.10.2000 |
Adresa: |
Přímětice 475, 669 04 Znojmo, 669 04 Znojmo, Přímětice 475, Česká republika |
|
Ing. Josef Molík
|
Neaktivní
od 02.08.2007
|
jednatel |
29.03.2000 |
Adresa: |
Suchohrdly 260, 669 02 Znojmo |
|
Ing. Josef Molík
|
Neaktivní
od 02.08.2007
|
jednatel |
29.03.2000 |
Adresa: |
66902, 10910352, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Pálavská, 260, Pálavská 260, 66902 Suchohrdly |
|
Ing. Josef Molík
|
Neaktivní
od 29.03.2000
|
jednatel |
02.11.1998 |
Adresa: |
Suchohrdly u Znojma 260, 669 02 Znojmo |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Neaktivní
od 11.10.2000
|
jednatel |
02.11.1998 |
Adresa: |
Znojmo, Dukelská, 99 |
|
Ing. Josef Molík
|
Neaktivní
od 29.03.2000
|
jednatel |
02.11.1998 |
Adresa: |
Suchohrdly u Znojma 260, 669 02 Znojmo, 669 02 Znojmo, Suchohrdly u Znojma 260, Česká republika |
|
Ing. Jiří Fuchs
|
Neaktivní
od 11.10.2000
|
jednatel |
02.11.1998 |
Adresa: |
99, Znojmo, Dukelská, Dukelská 99, Znojmo, Česká republika |
|