JAROSLAV HOLAN
|
Neaktivní
od 07.12.2019
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
62100, 28082800, Brno-město, Brno, Ořešín, Tihůvka, 195, 20 |
|
JAROSLAV HOLAN
|
Neaktivní
od 07.12.2019
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
62100, 28082800, Brno-město, Brno, Ořešín, Tihůvka, 195, 20, Tihůvka 195/20, Ořešín, 62100 Brno |
|
DAVID POLI
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
jednatel |
01.06.2015 |
Adresa: |
Fiesole, Via Faentina 167 |
|
DAVID POLI
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
jednatel |
01.06.2015 |
Adresa: |
Fiesole, Via Faentina 167, Via Faentina 167, Fiesole, Itálie |
|
David Poli
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
jednatel |
14.08.2002 |
Adresa: |
61200, 19720491, Brno-město, Brno, Srbská, 28 |
|
David Poli
|
Neaktivní
od 01.06.2015
|
jednatel |
14.08.2002 |
Adresa: |
61200, 19720491, Brno-město, Brno, Královo Pole, Srbská, 2634, 28, Srbská 2634/28, Královo Pole, 61200 Brno |
|
David Poli
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
61200, 19720491, Brno-město, Brno, Srbská, 28 |
|
David Poli
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
61200, 19720491, Brno-město, Brno, Královo Pole, Srbská, 2634, 28, Srbská 2634/28, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Petr Pýcha
|
Neaktivní
od 05.03.1999
|
jednatel |
04.11.1998 |
Adresa: |
61200, 19720491, Brno-město, Brno, Srbská, 28 |
|
Petr Pýcha
|
Neaktivní
od 05.03.1999
|
jednatel |
04.11.1998 |
Adresa: |
61200, 19720491, Brno-město, Brno, Královo Pole, Srbská, 2634, 28, Srbská 2634/28, Královo Pole, 61200 Brno |
|