PETR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 05.09.2016
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
67201, 10786503, Kadov, Kadov, 23 |
|
PETR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 05.09.2016
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
67201, 10786503, Znojmo, Kadov, Kadov, 23, č.p. 23, 67201 Kadov |
|
PETR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
30.04.2014 |
Adresa: |
67201, 10786490, Kadov, Kadov, 22 |
|
PETR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
30.04.2014 |
Adresa: |
67201, 10786490, Znojmo, Kadov, Kadov, 22, č.p. 22, 67201 Kadov |
|
Pavel Crhan
|
Neaktivní
od 30.04.2014
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
63400, 19485174, Brno, Nový Lískovec, Slunečná, 480, 4 |
|
Pavel Crhan
|
Neaktivní
od 30.04.2014
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
63400, 19485174, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Slunečná, 480, 4, Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Pavel Crhan
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
27.12.2010 |
Adresa: |
63400, 19485174, Brno, Slunečná, 480, 4 |
|
Pavel Crhan
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
27.12.2010 |
Adresa: |
63400, 19485174, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Slunečná, 480, 4, Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Roman Lípa
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
jednatel |
31.03.2008 |
Adresa: |
61200, 19700181, Brno, Košinova, 726/73 |
|
Roman Lípa
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
jednatel |
31.03.2008 |
Adresa: |
61200, 19700181, Brno-město, Brno, Královo Pole, Košinova, 726, 73, Košinova 726/73, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Koloman Biró
|
Neaktivní
od 31.03.2008
|
jednatel |
06.11.1998 |
Adresa: |
60200, 19573481, Brno, Bzenecká, 6 |
|
Ing. Koloman Biró
|
Neaktivní
od 31.03.2008
|
jednatel |
06.11.1998 |
Adresa: |
62800, 19573481, Brno-město, Brno, Židenice, Bzenecká, 4191, 6, Bzenecká 4191/6, Židenice, 62800 Brno |
|