Ing. JIŘÍ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
předseda představenstva |
14.05.2014 |
Adresa: |
60200, 19094833, Brno, Brno-město, Jakubské náměstí, 127, 5 |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
předseda představenstva |
14.05.2014 |
Adresa: |
60200, 19094833, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubské náměstí, 127, 5, Jakubské náměstí 127/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. Jan Červinka
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
17.12.2008 |
Adresa: |
61600, 19592183, Brno, Dunajevského, 29 |
|
Ing. Jan Červinka
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
17.12.2008 |
Adresa: |
61600, 19592183, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Dunajevského, 1582, 29, Dunajevského 1582/29, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Zuzana Brabcová
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
člen představenstva |
25.01.2007 |
Adresa: |
60200, 19173784, Brno, Mášova, 721/2 |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
předseda představenstva |
25.01.2007 |
Adresa: |
60200, 19094833, Brno, Jakubské nám., 5 |
|
Ing. Jaroslav Brabec
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
25.01.2007 |
Adresa: |
63500, 19316348, Brno, Kachlíkova, 888/10 |
|
Ing. Zuzana Brabcová
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
člen představenstva |
25.01.2007 |
Adresa: |
60200, 19173784, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 721, 2, Mášova 721/2, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
předseda představenstva |
25.01.2007 |
Adresa: |
60200, 19094833, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubské náměstí, 127, 5, Jakubské náměstí 127/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. Jaroslav Brabec
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
25.01.2007 |
Adresa: |
63500, 19316348, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 888, 10, Kachlíkova 888/10, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 25.01.2007
|
předseda představenstva |
15.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19094833, Brno, Jakubské nám., 5 |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 25.01.2007
|
předseda představenstva |
15.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19094833, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubské náměstí, 127, 5, Jakubské náměstí 127/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Prof. MUDr. Aleš Hep
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
člen představenstva |
24.08.2002 |
Adresa: |
63600, 19657307, Brno, Strakatého, 8 |
|
MUDr. Alexandr Pátek
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
člen představenstva |
24.08.2002 |
Adresa: |
61300, 19305931, Brno, Žampachova, 7 |
|
Prof. MUDr. Aleš Hep
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
člen představenstva |
24.08.2002 |
Adresa: |
63600, 19657307, Brno-město, Brno, Židenice, Strakatého, 3746, 8, Strakatého 3746/8, Židenice, 63600 Brno |
|
MUDr. Alexandr Pátek
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
člen představenstva |
24.08.2002 |
Adresa: |
61300, 19305931, Brno-město, Brno, Černá Pole, Žampachova, 1724, 7, Žampachova 1724/7, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Oldřich Uher
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
člen představenstva |
31.05.2001 |
Adresa: |
23272601, Olomouc, Olomouc, Družstevní, 16 |
|
Jan Červinka
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
člen představenstva |
31.05.2001 |
Adresa: |
60200, 19151331, Brno-město, Brno, Bílého, 7 |
|
Ing. Oldřich Uher
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
člen představenstva |
31.05.2001 |
Adresa: |
77900, 23272601, Olomouc, Olomouc, Neředín, Družstevní, 615, 16, Družstevní 615/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Jan Červinka
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
člen představenstva |
31.05.2001 |
Adresa: |
60200, 19151331, Brno-město, Brno, Stránice, Bílého, 77, 7, Bílého 77/7, Stránice, 60200 Brno |
|
Petr Červinka
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
člen představenstva |
14.11.2000 |
Adresa: |
60200, 19151331, Brno-město, Brno, Bílého, 7 |
|
Petr Červinka
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
člen představenstva |
14.11.2000 |
Adresa: |
60200, 19151331, Brno-město, Brno, Stránice, Bílého, 77, 7, Bílého 77/7, Stránice, 60200 Brno |
|
Ing. František Šimáček
|
Neaktivní
od 14.11.2000
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
63400, 19484895, Brno-město, Brno, Koniklecová, 9 |
|
Ing. František Klár
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
61200, 19706987, Brno-město, Brno, Vodova, 49 |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
předseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
60200, 19151331, Brno-město, Brno, Bílého, 7 |
|
Ing. František Šimáček
|
Neaktivní
od 14.11.2000
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
63400, 19484895, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 449, 9, Koniklecová 449/9, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. František Klár
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
61200, 19706987, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1435, 49, Vodova 1435/49, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Jiří Červinka
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
předseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
60200, 19151331, Brno-město, Brno, Stránice, Bílého, 77, 7, Bílého 77/7, Stránice, 60200 Brno |
|