Ing. PETR ZVONÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2022 |
Adresa: |
76333, 4154371, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 520 |
|
Ing. PETR ZVONÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2022 |
Adresa: |
76333, 4154371, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 520, Štítná nad Vláří 520, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
|
JAN HRNČIŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
76333, 25647041, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 553 |
|
JAN HRNČIŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
76333, 25647041, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 553, Štítná nad Vláří 553, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
|
DUŠAN BAČO
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
76331, 3863875, Brumov-Bylnice, Bylnice, Zahrádky, 493 |
|
DUŠAN BAČO
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
Jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
76331, 3863875, Zlín, Brumov-Bylnice, Bylnice, Zahrádky, 493, Zahrádky 493, Bylnice, 76331 Brumov-Bylnice |
|
Dušan Bačo
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
Jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
76331, 3863875, Zlín, Brumov-Bylnice, Zahrádky, 493 |
|
Jan Hrnčiřík
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
Jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
76333, 25647041, Štítná nad Vláří, 553 |
|
DUŠAN BAČO
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
Jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
76331, 3863875, Zlín, Brumov-Bylnice, Bylnice, Zahrádky, 493, Zahrádky 493, Bylnice, 76331 Brumov-Bylnice |
|
JAN HRNČIŘÍK
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
Jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
76333, 25647041, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 553, Štítná nad Vláří 553, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
|
Josef Trchalík
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
Jednatel |
27.11.1998 |
Adresa: |
76601, 4017633, Zlín, Valašské Klobouky, Smolina, 80 |
|
Dušan Bačo
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
27.11.1998 |
Adresa: |
76331, 3863875, Zlín, Brumov-Bylnice, Zahrádky, 493 |
|
Jan Hrnčiřík
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
27.11.1998 |
Adresa: |
76333, 4153324, Štítná nad Vláří, 405 |
|
Josef Trchalík
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
Jednatel |
27.11.1998 |
Adresa: |
76601, 4017633, Zlín, Valašské Klobouky, Smolina, 80, Smolina 80, 76601 Valašské Klobouky |
|
DUŠAN BAČO
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
27.11.1998 |
Adresa: |
76331, 3863875, Zlín, Brumov-Bylnice, Bylnice, Zahrádky, 493, Zahrádky 493, Bylnice, 76331 Brumov-Bylnice |
|
Jan Hrnčiřík
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
27.11.1998 |
Adresa: |
76333, 4153324, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 405, Štítná nad Vláří 405, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
|