Ing. PETR VLČEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
03.07.2014 |
Adresa: |
54941, 25779532, Červená Hora, Červená Hora, 85 |
|
Ing. SLAVOMÍR FLÉGL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
03.07.2014 |
Adresa: |
54908, 27242315, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 209 |
|
Ing. Petr Vlček
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
03.07.2014 |
Adresa: |
54941, 25779532, Náchod, Červená Hora, Červená Hora, 85, č.p. 85, 54941 Červená Hora |
|
Ing. SLAVOMÍR FLÉGL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
03.07.2014 |
Adresa: |
54908, 27242315, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 209, Šonov u Nového Města nad Metují 209, 54908 Provodov-Šonov |
|
Ing. SLAVOMÍR FLÉGL
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
předseda představenstva |
24.04.2010 |
Adresa: |
54908, 27242315, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 209 |
|
KATEŘINA FLÉGLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
místopředseda představenstva |
24.04.2010 |
Adresa: |
54908, 27242315, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 209 |
|
Bc. Zuzana Štěrbová
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
člen představenstva |
24.04.2010 |
Adresa: |
51741, 25672924, Tutleky, 94 |
|
Ing. SLAVOMÍR FLÉGL
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
předseda představenstva |
24.04.2010 |
Adresa: |
54908, 27242315, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 209, Šonov u Nového Města nad Metují 209, 54908 Provodov-Šonov |
|
KATEŘINA FLÉGLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
místopředseda představenstva |
24.04.2010 |
Adresa: |
54908, 27242315, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 209, Šonov u Nového Města nad Metují 209, 54908 Provodov-Šonov |
|
Bc. Zuzana Štěrbová
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
člen představenstva |
24.04.2010 |
Adresa: |
51741, 25672924, Rychnov nad Kněžnou, Tutleky, Tutleky, 94, č.p. 94, 51741 Tutleky |
|
Jaroslav Křimský
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
Předseda představenstva |
05.11.2008 |
Adresa: |
54701, 7455119, Náchod, Hronova, 1559 |
|
Jaroslav Křimský
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
Předseda představenstva |
05.11.2008 |
Adresa: |
54701, 7455119, Náchod, Náchod, Náchod, Hronova, 1559, Hronova 1559, 54701 Náchod |
|
Jaroslav Křimský
|
Neaktivní
od 05.11.2008
|
Člen představenstva |
14.10.2008 |
Adresa: |
54701, 7455119, Náchod, Hronova, 1559 |
|
Jaroslav Křimský
|
Neaktivní
od 05.11.2008
|
Člen představenstva |
14.10.2008 |
Adresa: |
54701, 7455119, Náchod, Náchod, Náchod, Hronova, 1559, Hronova 1559, 54701 Náchod |
|
Oksana Vavřinová
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
Místopředseda představenstva |
09.10.2003 |
Adresa: |
7420714, Náchod, Na Drážkách, 97 |
|
Oksana Vavřinová
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
Místopředseda představenstva |
09.10.2003 |
Adresa: |
54701, 7420714, Náchod, Náchod, Babí, Na Drážkách, 97, Na Drážkách 97, Babí, 54701 Náchod |
|
Roman Balcar
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
Místopředseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
7281706, Jaroměř, Husova, 378 |
|
David Kalivoda
|
Neaktivní
od 14.10.2008
|
Předseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
7458461, Náchod, Náchod, Nemastova, 1910 |
|
Ing. Tomáš Klemt
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
Člen představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
9668608, Červený Kostelec, Českoskalická, 923 |
|
Roman Balcar
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
Místopředseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
55101, 7281706, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Husova, 378, Husova 378, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
David Kalivoda
|
Neaktivní
od 14.10.2008
|
Předseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
54701, 7458461, Náchod, Náchod, Náchod, Nemastova, 1910, Nemastova 1910, 54701 Náchod |
|
Ing. Tomáš Klemt
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
Člen představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
54941, 9668608, Náchod, Červený Kostelec, Červený Kostelec, Českoskalická, 923, Českoskalická 923, 54941 Červený Kostelec |
|
Ing. Pavel Opavský
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
předseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
4, Brno-město, Brno, Tábor, 48c |
|
Ing. Miroslav Pavlík
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
místopředseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
3198685, Moravská Ostrava, 30.dubna, 3/2938 |
|
Ing. Antonín Cimala
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
člen představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
24279501, Vsetín, Valašské Meziříčí, Máchova, 616 |
|
Ing. Pavel Opavský
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
předseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
60200, 19751524, Brno-město, Brno, Ponava, Tábor, 529, 48c, Tábor 529/48c, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Miroslav Pavlík
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
místopředseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
70200, 3198685, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna, 2938, 3, 30. dubna 2938/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Antonín Cimala
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
člen představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75701, 24279501, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Máchova, 616, 27, Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
|