JAN GROMNICA
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
člen představenstva |
20.03.2014 |
Adresa: |
75622, 26116235, Hošťálková, Hošťálková, 595 |
|
VĚRA MASAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda představenstva |
20.03.2014 |
Adresa: |
75622, 21620709, Hošťálková, Hošťálková, 442 |
|
MILAN DĚDEK
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
místopředseda představenstva |
20.03.2014 |
Adresa: |
75622, 21621772, Hošťálková, Hošťálková, 550 |
|
JAN GROMNICA
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
člen představenstva |
20.03.2014 |
Adresa: |
75622, 26116235, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 595, č.p. 595, 75622 Hošťálková |
|
MILAN DĚDEK
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
místopředseda představenstva |
20.03.2014 |
Adresa: |
75622, 21621772, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 550, č.p. 550, 75622 Hošťálková |
|
VĚRA MASAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda představenstva |
20.03.2014 |
Adresa: |
75622, 21620709, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 442, č.p. 442, 75622 Hošťálková |
|
Věra Masaříková
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
předsedkyně představenstva |
31.01.2001 |
Adresa: |
75622, 21620709, Hošťálková 442 |
|
Milan Dědek
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
místopředseda představenstva |
31.01.2001 |
Adresa: |
75622, 21621772, Hošťálková, 550 |
|
Jan Gromnica
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
člen představenstva |
31.01.2001 |
Adresa: |
75621, 17127092, Ratiboř, 262 |
|
VĚRA MASAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
předsedkyně představenstva |
31.01.2001 |
Adresa: |
75622, 21620709, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 442, č.p. 442, 75622 Hošťálková |
|
MILAN DĚDEK
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
místopředseda představenstva |
31.01.2001 |
Adresa: |
75622, 21621772, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 550, č.p. 550, 75622 Hošťálková |
|
Jan Gromnica
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
člen představenstva |
31.01.2001 |
Adresa: |
75621, 17127092, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 262, č.p. 262, 75621 Ratiboř |
|
Ing. Václav Wojtoň
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
předseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75622, 21621870, Hošťálková 560 |
|
Ing. Břetislav Bierza
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
místopředseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75621, 17127971, Ratiboř 353 |
|
Věra Masaříková
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
členka představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75622, 21620709, Hošťálková 442 |
|
Ing. Václav Wojtoň
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
předseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75622, 21621870, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 560, č.p. 560, 75622 Hošťálková |
|
Ing. Břetislav Bierza
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
místopředseda představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75621, 17127971, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 353, č.p. 353, 75621 Ratiboř |
|
VĚRA MASAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
členka představenstva |
01.12.1998 |
Adresa: |
75622, 21620709, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 442, č.p. 442, 75622 Hošťálková |
|