Ing. VLADIMÍR CHRÁST
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
19.06.2024 |
Adresa: |
59212, 3731383, Žďár nad Sázavou, Újezd, Újezd, 56, č.p. 56, 59212 Újezd |
|
MARTIN PETRLÍK
|
Aktivní
|
člen předstvavenstva |
19.06.2024 |
Adresa: |
59445, 3646807, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 248, č.p. 248, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Jiří Hrbek
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.02.2024 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
JAN PETRLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Bc. VLADIMÍR CHRÁST
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59212, 3731383, Žďár nad Sázavou, Újezd, Újezd, 56 |
|
JAN OREL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19 |
|
MICHAL BABÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59445, 3645801, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 138 |
|
LUKÁŠ KLÍMA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 74289829, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 141 |
|
JOSEF PRCHAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22 |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026 |
|
JIŘÍ HRBEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34 |
|
VÁCLAV MACEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23 |
|
JAN OREL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19, č.p. 19, 59101 Obyčtov |
|
MICHAL BABÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59445, 3645801, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 138, č.p. 138, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
LUKÁŠ KLÍMA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 74289829, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 141, č.p. 141, 59101 Obyčtov |
|
JOSEF PRCHAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22, č.p. 22, 59101 Sazomín |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026, Podlouckého 1026, 59231 Nové Město na Moravě |
|
VÁCLAV MACEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23, č.p. 23, 59101 Vatín |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 24.09.2023
|
místopředseda představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 15.02.2024
|
člen představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Bc. VLADIMÍR CHRÁST
|
Neaktivní
od 19.06.2024
|
předseda představenstva |
10.08.2021 |
Adresa: |
59212, 3731383, Žďár nad Sázavou, Újezd, Újezd, 56, č.p. 56, 59212 Újezd |
|
JAN PETRLÍK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
předseda představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Bc. VLADIMÍR CHRÁST
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
místopředseda představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59212, 3731383, Žďár nad Sázavou, Újezd, Újezd, 56 |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19 |
|
VÁCLAV MACEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23 |
|
JIŘÍ HRBEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34 |
|
JOSEF PRCHAL
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22 |
|
JAROSLAV HAVELKA
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 202 |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026 |
|
JAN STRAKA
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3636089, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 11 |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
předseda představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Bc. VLADIMÍR CHRÁST
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
místopředseda představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59212, 3731383, Žďár nad Sázavou, Újezd, Újezd, 56, č.p. 56, 59212 Újezd |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19, č.p. 19, 59101 Obyčtov |
|
VÁCLAV MACEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23, č.p. 23, 59101 Vatín |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
JOSEF PRCHAL
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22, č.p. 22, 59101 Sazomín |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 202, č.p. 202, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026, Podlouckého 1026, 59231 Nové Město na Moravě |
|
JAN STRAKA
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
59101, 3636089, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 11, č.p. 11, 59101 Obyčtov |
|
JAN PETRLÍK
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
předseda představenstva |
14.07.2016 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
předseda představenstva |
14.07.2016 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
06.10.2013 |
Adresa: |
59101, 3636160, Obyčtov, Obyčtov, 19 |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
06.10.2013 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19, č.p. 19, 59101 Obyčtov |
|
Jan Orel
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3636160, Obyčtov, 19 |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
předseda představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59445, 3646581, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Vladimír Chrást
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
místopředseda představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59212, 3731383, Újezd, 56 |
|
Václav Macek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3733475, Vatín, 23 |
|
Josef Prchal
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3688178, Sazomín, 22 |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59445, 3644898, Ostrov nad Oslavou, 34 |
|
Rudolf Beneš
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59231, 3467937, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026 |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59445, 3646394, Ostrov nad Oslavou, 202 |
|
Jan Straka
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3636089, Obyčtov, 11 |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19, č.p. 19, 59101 Obyčtov |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
předseda představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Vladimír Chrást
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
místopředseda představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59212, 3731383, Žďár nad Sázavou, Újezd, Újezd, 56, č.p. 56, 59212 Újezd |
|
VÁCLAV MACEK
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23, č.p. 23, 59101 Vatín |
|
JOSEF PRCHAL
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22, č.p. 22, 59101 Sazomín |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026, Podlouckého 1026, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 202, č.p. 202, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
JAN STRAKA
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
27.07.2011 |
Adresa: |
59101, 3636089, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 11, č.p. 11, 59101 Obyčtov |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
předseda představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59445, 3646581, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Ing. Bc. Jaroslav Bušek
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
místopředseda představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, Sazomín, 9 |
|
Jan Orel
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3636160, Obyčtov, 19 |
|
Rudolf Beneš
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59231, 3467937, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026 |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59445, 3644898, Ostrov nad Oslavou, 34 |
|
Václav Macek
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3733475, Vatín, 23 |
|
Josef Prchal
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3688178, Sazomín, 22 |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59445, 3646394, Ostrov nad Oslavou, 202 |
|
Jan Straka
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3636089, Obyčtov, 11 |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
předseda představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Ing. Bc. Jaroslav Bušek
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
místopředseda představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3688046, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 9, č.p. 9, 59101 Sazomín |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19, č.p. 19, 59101 Obyčtov |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026, Podlouckého 1026, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
VÁCLAV MACEK
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23, č.p. 23, 59101 Vatín |
|
JOSEF PRCHAL
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22, č.p. 22, 59101 Sazomín |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 202, č.p. 202, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
JAN STRAKA
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
člen představenstva |
04.08.2006 |
Adresa: |
59101, 3636089, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 11, č.p. 11, 59101 Obyčtov |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
předseda představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59445, 3646581, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Jan Orel
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
místopředseda představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59101, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, 19 |
|
Rudolf Beneš
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59231, 3467937, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026 |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59445, 3644898, Ostrov nad Oslavou, 34 |
|
Václav Macek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59101, Žďár nad Sázavou, Vatín, 23 |
|
Josef Prchal
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59101, Žďár nad Sázavou, Sazomín, 22 |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59445, 3646394, Ostrov nad Oslavou, 202 |
|
Jan Straka
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59101, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, 11 |
|
Jaroslav Bušek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59101, Žďár nad Sázavou, Sazomín, 9 |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
předseda představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Jan Orel
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
místopředseda představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
19, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, 59101, Obyčtov 19, 59101 Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026, Podlouckého 1026, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Václav Macek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
23, Žďár nad Sázavou, Vatín, 59101, Vatín 23, 59101 Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
Josef Prchal
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
22, Žďár nad Sázavou, Sazomín, 59101, Sazomín 22, 59101 Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 202, č.p. 202, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Jan Straka
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
59101, 3396291, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Mělkovice, 311, Mělkovice 311, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Jaroslav Bušek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen představenstva |
28.11.2001 |
Adresa: |
9, Žďár nad Sázavou, Sazomín, 59101, Sazomín 9, 59101 Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
předseda představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, 223 |
|
Jan Orel
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
místopředseda představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, 19 |
|
Rudolf Beneš
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026 |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, 34 |
|
Václav Macek
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, 23 |
|
Jiří Juda
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, 1 |
|
Josef Brabenec
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3688500, Žďár nad Sázavou, Sazomín, 60 |
|
Josef Prchal
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, 22 |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, 202 |
|
Jan Petrlík
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
předseda představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3646581, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 223, č.p. 223, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
JAN OREL
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
místopředseda představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59101, 3636160, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 19, č.p. 19, 59101 Obyčtov |
|
RUDOLF BENEŠ
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59231, 3467937, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Podlouckého, 1026, Podlouckého 1026, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Jiří Hrbek
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3644898, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 34, č.p. 34, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
VÁCLAV MACEK
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59101, 3733475, Žďár nad Sázavou, Vatín, Vatín, 23, č.p. 23, 59101 Vatín |
|
Jiří Juda
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59101, 3635996, Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Obyčtov, 1, č.p. 1, 59101 Obyčtov |
|
Josef Brabenec
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59101, 3688500, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 60, č.p. 60, 59101 Sazomín |
|
JOSEF PRCHAL
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59101, 3688178, Žďár nad Sázavou, Sazomín, Sazomín, 22, č.p. 22, 59101 Sazomín |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
člen představenstva |
01.01.1999 |
Adresa: |
59445, 3646394, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 202, č.p. 202, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|