Mgr. TOMÁŠ MENŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
62500, 19215916, Brno-město, Brno, Bohunice, Gruzínská, 515, 9 |
|
Mgr. TOMÁŠ MENŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
62500, 19215916, Brno-město, Brno, Bohunice, Gruzínská, 515, 9, Gruzínská 515/9, Bohunice, 62500 Brno |
|
ALIAKSANDR YAROMKA
|
Neaktivní
od 16.09.2019
|
jednatel |
30.04.2019 |
Adresa: |
Dvor Poreče, Lepelský okres, Vitebská oblast, Sadová 31 |
|
ALIAKSANDR YAROMKA
|
Neaktivní
od 16.09.2019
|
jednatel |
30.04.2019 |
Adresa: |
Dvor Poreče, Lepelský okres, Vitebská oblast, Sadová 31, Sadová 31, Dvor Poreče, Lepelský okres, Vitebská oblast, Bělorusko |
|
Aliaksei Litvinenka
|
Neaktivní
od 30.04.2019
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
Minsk, Malinina, 28/2 |
|
Aliaksei Litvinenka
|
Neaktivní
od 30.04.2019
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
28/2, Minsk, Malinina, Malinina 28/2, Minsk, Bělorusko |
|
Leanid Dabravolski
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
20.12.2001 |
Adresa: |
63500, 19318758, Brno, Teyschlova, 31 |
|
Leanid Dabravolski
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
20.12.2001 |
Adresa: |
63500, 19318758, Brno-město, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1125, 31, Teyschlova 1125/31, Bystrc, 63500 Brno |
|
Leanid Dabravolski
|
Neaktivní
od 20.12.2001
|
jednatel |
04.12.1998 |
Adresa: |
63500, 19317361, Brno-město, Brno, Kuršova, 14 |
|
Leanid Dabravolski
|
Neaktivní
od 20.12.2001
|
jednatel |
04.12.1998 |
Adresa: |
63500, 19317361, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 987, 14, Kuršova 987/14, Bystrc, 63500 Brno |
|