ONDŘEJ LEITNER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
68401, 13947435, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Tyršova, 1016 |
|
ONDŘEJ LEITNER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
68401, 13947435, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Tyršova, 1016, Tyršova 1016, 68401 Slavkov u Brna |
|
Ondřej Leitner
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
68401, 13947435, Slavkov u Brna, Tyršova, 1016 |
|
ONDŘEJ LEITNER
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
68401, 13947435, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Tyršova, 1016, Tyršova 1016, 68401 Slavkov u Brna |
|
Ondřej Leitner
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
27.04.2002 |
Adresa: |
68501, 522279, Bučovice, Fučíkova, 865 |
|
Ondřej Leitner
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
27.04.2002 |
Adresa: |
68501, 522279, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Fučíkova, 865, Fučíkova 865, 68501 Bučovice |
|
Jiřina Kočaříková
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
68401, 13944894, Slavkov u Brna, Slovanská, 761 |
|
Ondřej Leitner
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
68501, 522279, Bučovice, Fučíkova, 865 |
|
Jiřina Kočaříková
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
68401, 13944894, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Slovanská, 761, Slovanská 761, 68401 Slavkov u Brna |
|
Ondřej Leitner
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
68501, 522279, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Fučíkova, 865, Fučíkova 865, 68501 Bučovice |
|