Ing. LIBOR BITTNER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.07.2023 |
Adresa: |
68201, 377074, Vyškov, Orlovice, Orlovice, 175, č.p. 175, 68201 Orlovice |
|
MUDr. JANA MACUROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.07.2023 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4, Liliová 447/4, Jaktař, 74601 Opava |
|
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.07.2023 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8, Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. RICHARD JORDÁN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.07.2023 |
Adresa: |
60200, 19301723, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 1315, 10, Antonína Slavíka 1315/10, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. LIBOR BITTNER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
17.02.2021 |
Adresa: |
68201, 377074, Vyškov, Orlovice, Orlovice, 175 |
|
Ing. RICHARD JORDÁN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.05.2019 |
Adresa: |
60200, 19301723, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 1315, 10 |
|
MUDr. JANA MACUROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.10.2018 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4 |
|
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.10.2018 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8 |
|
Ing. LIBOR BITTNER
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
předseda představenstva |
17.02.2021 |
Adresa: |
68201, 377074, Vyškov, Orlovice, Orlovice, 175, č.p. 175, 68201 Orlovice |
|
Ing. RICHARD JORDÁN
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
člen představenstva |
29.05.2019 |
Adresa: |
60200, 19301723, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 1315, 10, Antonína Slavíka 1315/10, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. LIBOR BITTNER
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
předseda představenstva |
30.10.2018 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35 |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
předseda představenstva |
30.10.2018 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35, Sídliště Osvobození 651/35, Dědice, 68201 Vyškov |
|
MUDr. JANA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
člen představenstva |
30.10.2018 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4, Liliová 447/4, Jaktař, 74601 Opava |
|
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
člen představenstva |
30.10.2018 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8, Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8 |
|
DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8, Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
60200, 19195770, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1838, 1 |
|
VLADIMÍR JORDÁN
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
člen představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
64300, 25172867, Brno, Chrlice, Spádová, 784, 15 |
|
LIBOR BITTNER
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
předseda představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35 |
|
JANA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
člen představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4 |
|
DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
60200, 19195770, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1838, 1, Hilleho 1838/1, Černá Pole, 60200 Brno |
|
VLADIMÍR JORDÁN
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
člen představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
64300, 25172867, Brno-město, Brno, Chrlice, Spádová, 784, 15, Spádová 784/15, Chrlice, 64300 Brno |
|
JANA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
člen představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4, Liliová 447/4, Jaktař, 74601 Opava |
|
LIBOR BITTNER
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
předseda představenstva |
30.08.2013 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35, Sídliště Osvobození 651/35, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
předseda představenstva |
19.08.2009 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651/35 |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen představenstva |
19.08.2009 |
Adresa: |
64300, 25172867, Brno, Chrlice, Spádová, 784/15 |
|
MVDr. Dušan Novotný
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen představenstva |
19.08.2009 |
Adresa: |
60200, Brno-Střed, Černá Pole, Hilleho, 1838/1 |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
předseda představenstva |
19.08.2009 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35, Sídliště Osvobození 651/35, Dědice, 68201 Vyškov |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen představenstva |
19.08.2009 |
Adresa: |
64300, 25172867, Brno-město, Brno, Chrlice, Spádová, 784, 15, Spádová 784/15, Chrlice, 64300 Brno |
|
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen představenstva |
19.08.2009 |
Adresa: |
60200, 19195770, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1838, 1, Hilleho 1838/1, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
předseda představenstva |
07.11.2008 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 35 |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
člen představenstva |
07.11.2008 |
Adresa: |
64300, 25172841, Brno, Chrlice, Spádová, 5 |
|
MVDr. Dušan Novotný
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
člen představenstva |
07.11.2008 |
Adresa: |
60200, 19195770, Brno, Hilleho, 1 |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
předseda představenstva |
07.11.2008 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35, Sídliště Osvobození 651/35, Dědice, 68201 Vyškov |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
člen představenstva |
07.11.2008 |
Adresa: |
64300, 25172841, Brno-město, Brno, Chrlice, Spádová, 782, 5, Spádová 782/5, Chrlice, 64300 Brno |
|
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
člen představenstva |
07.11.2008 |
Adresa: |
60200, 19195770, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1838, 1, Hilleho 1838/1, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MUDr. Jana Macurová
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen představenstva |
28.08.2008 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Liliová, 4 |
|
MUDr. JANA MACUROVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen představenstva |
28.08.2008 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4, Liliová 447/4, Jaktař, 74601 Opava |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 07.11.2008
|
předseda představenstva |
18.11.2002 |
Adresa: |
13904604, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 35 |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 07.11.2008
|
předseda představenstva |
18.11.2002 |
Adresa: |
68201, 13904604, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 651, 35, Sídliště Osvobození 651/35, Dědice, 68201 Vyškov |
|
MVDr. Dušan Novotný
|
Neaktivní
od 07.11.2008
|
člen představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
19195770, Brno, Hilleho, 1 |
|
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2008
|
člen představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
60200, 19195770, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1838, 1, Hilleho 1838/1, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 07.11.2008
|
člen představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
64300, 25172867, Brno, Spádová, 15 |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 07.11.2008
|
člen představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
64300, 25172867, Brno-město, Brno, Chrlice, Spádová, 784, 15, Spádová 784/15, Chrlice, 64300 Brno |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
člen představenstva |
10.12.1998 |
Adresa: |
12432334, Jihlava, Telč, Zahradní, 354 |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 18.11.2002
|
předseda představenstva |
10.12.1998 |
Adresa: |
Vyškov, Vyškov, Osvobození, 35 |
|
MVDr. Břetislav Macura
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
člen představenstva |
10.12.1998 |
Adresa: |
4467868, Opava, Opava, Liliová, 4 |
|
MVDr. Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
člen představenstva |
10.12.1998 |
Adresa: |
58856, 12432334, Jihlava, Telč, Telč-Podolí, Zahradní, 354, Zahradní 354, Telč-Podolí, 58856 Telč |
|
Ing. Libor Bittner
|
Neaktivní
od 18.11.2002
|
předseda představenstva |
10.12.1998 |
Adresa: |
68201, 13878476, Vyškov, Vyškov, Opatovice, 35, Opatovice 35, 68201 Vyškov |
|
MVDr. Břetislav Macura
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
člen představenstva |
10.12.1998 |
Adresa: |
74601, 4467868, Opava, Opava, Jaktař, Liliová, 447, 4, Liliová 447/4, Jaktař, 74601 Opava |
|