Marián Macík
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2008 |
Adresa: |
101, Ružomberok, Gen. Miloša Vesela, 82/10 |
|
Marián Macík
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2008 |
Adresa: |
82/10, Ružomberok, Gen. Miloša Vesela, Gen. Miloša Vesela 82/10, Ružomberok, Slovensko |
|
Marián Macík
|
Neaktivní
od 07.04.2008
|
jednatel |
14.02.2007 |
Adresa: |
03242, 101, Liptovský Mikuláš, Pribylina, 470 |
|
Marián Macík
|
Neaktivní
od 07.04.2008
|
jednatel |
14.02.2007 |
Adresa: |
470, Liptovský Mikuláš, Pribylina, 03242, Pribylina 470, 03242 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
|
Dušan Panáček
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
jednatel |
30.05.2006 |
Adresa: |
75621, 1, p. Ratiboř, Kateřince, 179 |
|
Ing. Zdeňka Liďáková
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
jednatel |
30.05.2006 |
Adresa: |
75621, 1, p. Ratiboř, Kateřinice, 273 |
|
Dušan Panáček
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
jednatel |
30.05.2006 |
Adresa: |
75621, 41027540, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 589, č.p. 589, 75621 Ratiboř |
|
Ing. Zdeňka Liďáková
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
jednatel |
30.05.2006 |
Adresa: |
75621, 41027540, Vsetín, Ratiboř, Ratiboř, 589, č.p. 589, 75621 Ratiboř |
|
Dušan Panáček
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
jednatel |
10.02.2006 |
Adresa: |
69674, 1, p. Ratiboř, Kateřince, 179 |
|
Dušan Panáček
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
jednatel |
10.02.2006 |
Adresa: |
69674, 25615025, Hodonín, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou, 347, č.p. 347, 69674 Velká nad Veličkou |
|
Jakub Fiala
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
jednatel |
14.12.1998 |
Adresa: |
61600, 19606818, Brno-město, Brno, Terasová, 18 |
|
Jakub Fiala
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
jednatel |
14.12.1998 |
Adresa: |
61600, 19606818, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Terasová, 2931, 18, Terasová 2931/18, Žabovřesky, 61600 Brno |
|