JAN HALA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2017 |
Adresa: |
66601, 13312308, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Cáhlovská, 72 |
|
JAN HALA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2017 |
Adresa: |
66601, 13312308, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Cáhlovská, 72, Cáhlovská 72, 66601 Tišnov |
|
ROMAN LACINA
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
jednatel |
11.02.2020 |
Adresa: |
74257, 8240957, Nový Jičín, Libhošť, Libhošť, 182 |
|
ROMAN LACINA
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
jednatel |
11.02.2020 |
Adresa: |
74257, 8240957, Nový Jičín, Libhošť, Libhošť, 182, č.p. 182, 74257 Libhošť |
|
Roman Lacina
|
Neaktivní
od 11.02.2020
|
jednatel |
23.08.2005 |
Adresa: |
Nový Jičín, Libhošť, 182 |
|
Roman Lacina
|
Neaktivní
od 11.02.2020
|
jednatel |
23.08.2005 |
Adresa: |
182, Nový Jičín, Libhošť, Libhošť 182, Nový Jičín, Česká republika |
|
Roman Lacina
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
jednatel |
16.12.1998 |
Adresa: |
8240957, Libhošť, 182 |
|
Jan Hala
|
Neaktivní
od 29.09.2017
|
jednatel |
16.12.1998 |
Adresa: |
13312308, Tišnov, Cáhlovská, 72 |
|
ROMAN LACINA
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
jednatel |
16.12.1998 |
Adresa: |
74257, 8240957, Nový Jičín, Libhošť, Libhošť, 182, č.p. 182, 74257 Libhošť |
|
JAN HALA
|
Neaktivní
od 29.09.2017
|
jednatel |
16.12.1998 |
Adresa: |
66601, 13312308, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Cáhlovská, 72, Cáhlovská 72, 66601 Tišnov |
|