Mgr. LENKA RÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2022 |
Adresa: |
63600, 19647891, Brno-město, Brno, Židenice, Došlíkova, 2833, 16 |
|
Mgr. LENKA RÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2022 |
Adresa: |
63600, 19647891, Brno-město, Brno, Židenice, Došlíkova, 2833, 16, Došlíkova 2833/16, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. OLGA RÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
66501, 24074829, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1217 |
|
Ing. OLGA RÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
66501, 24074829, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1217, Zhořova 1217, 66501 Rosice |
|
ing. Olga Ráčková
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
66501, Rosice u Brna, Zhořova, 1217 |
|
Ing. OLGA RÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
66501, 24074829, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1217, Zhořova 1217, 66501 Rosice |
|
ing. Olga Ráčková
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
22.12.1998 |
Adresa: |
66501, Rosice u Brna, Zhořova, 1217 |
|
Ing. OLGA RÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
22.12.1998 |
Adresa: |
66501, 24074829, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1217, Zhořova 1217, 66501 Rosice |
|