IGOR BRUKNER
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Staré Brno, Žlutý kopec, 927, 10 |
|
IGOR BRUKNER
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Staré Brno, Žlutý kopec, 927, 10, Žlutý kopec 927/10, Staré Brno, 60200 Brno |
|
IGOR BRUKNER
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno, Staré Brno, Žlutý kopec, 927, 10 |
|
IGOR BRUKNER
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Staré Brno, Žlutý kopec, 927, 10, Žlutý kopec 927/10, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Igor Brukner
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
10.07.2001 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Žlutý kopec, 10 |
|
IGOR BRUKNER
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
10.07.2001 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Staré Brno, Žlutý kopec, 927, 10, Žlutý kopec 927/10, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. Bohuslav Brukner
|
Neaktivní
od 10.07.2001
|
jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Žlutý Kopec, 10 |
|
ing. Bohuslav Brukner
|
Neaktivní
od 10.07.2001
|
jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
60200, 19111606, Brno-město, Brno, Staré Brno, Žlutý kopec, 927, 10, Žlutý kopec 927/10, Staré Brno, 60200 Brno |
|