MARTIN HOLENDA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
28.07.2024 |
Adresa: |
64200, 31090532, Brno-město, Brno, Bosonohy, Bosonohy č.ev. 519, 64200 Brno |
|
MARTIN GERŽA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.12.2022 |
Adresa: |
60200, 19097573, Brno-město, Brno, Brno-město, Radnická, 383, 5 |
|
VÁCLAV STEJSKAL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.12.2022 |
Adresa: |
58001, 9605371, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1970 |
|
MARTIN HOLENDA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.12.2022 |
Adresa: |
61600, 19607784, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 3023, 56a |
|
MARTIN GERŽA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.12.2022 |
Adresa: |
60200, 19097573, Brno-město, Brno, Brno-město, Radnická, 383, 5, Radnická 383/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
VÁCLAV STEJSKAL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.12.2022 |
Adresa: |
58001, 9605371, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1970, Žižkov II 1970, 58001 Havlíčkův Brod |
|
MARTIN HOLENDA
|
Neaktivní
od 28.07.2024
|
Člen představenstva |
13.12.2022 |
Adresa: |
61600, 19607784, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 3023, 56a, Minská 3023/56a, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
předseda představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
60200, 19097573, Brno-město, Brno, Brno-město, Radnická, 383, 5 |
|
VÁCLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
člen představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
58001, 9605371, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1970 |
|
Mgr. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
člen představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
62800, 19572212, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4058, 5 |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
předseda představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
60200, 19097573, Brno-město, Brno, Brno-město, Radnická, 383, 5, Radnická 383/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
VÁCLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
člen představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
58001, 9605371, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1970, Žižkov II 1970, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
člen představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
62800, 19572212, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4058, 5, Mikulovská 4058/5, Židenice, 62800 Brno |
|
Mgr. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
18.01.2019 |
Adresa: |
62000, 78784735, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Ivanovické náměstí, 576, 29a |
|
Mgr. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
18.01.2019 |
Adresa: |
62000, 78784735, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Ivanovické náměstí, 576, 29a, Ivanovické náměstí 576/29a, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda představenstva |
07.08.2016 |
Adresa: |
60200, 19097573, Brno-město, Brno, Brno-město, Radnická, 383, 5 |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda představenstva |
07.08.2016 |
Adresa: |
60200, 19097573, Brno-město, Brno, Brno-město, Radnická, 383, 5, Radnická 383/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Mgr. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
člen představenstva |
05.08.2016 |
Adresa: |
62800, 19572212, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4058, 5 |
|
Mgr. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
člen představenstva |
05.08.2016 |
Adresa: |
62800, 19572212, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4058, 5, Mikulovská 4058/5, Židenice, 62800 Brno |
|
VÁCLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
26.05.2016 |
Adresa: |
58001, 9605371, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1970 |
|
VÁCLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
26.05.2016 |
Adresa: |
58001, 9605371, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1970, Žižkov II 1970, 58001 Havlíčkův Brod |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 07.08.2016
|
předseda představenstva |
03.04.2016 |
Adresa: |
58001, 24995533, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Mlýnská, 1750 |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 07.08.2016
|
předseda představenstva |
03.04.2016 |
Adresa: |
58001, 24995533, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Mlýnská, 1750, Mlýnská 1750, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Martin Gerža
|
Neaktivní
od 03.04.2016
|
předseda představenstva |
09.05.2011 |
Adresa: |
58001, 24995533, Havlíčkův Brod, Mlýnská, 1750 |
|
Václav Stejskal
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
člen představenstva |
09.05.2011 |
Adresa: |
58001, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1919 |
|
Mgr. Jiří Petrů
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
člen představenstva |
09.05.2011 |
Adresa: |
67602, 2661616, Moravské Budějovice, Šustova, 976 |
|
MARTIN GERŽA
|
Neaktivní
od 03.04.2016
|
předseda představenstva |
09.05.2011 |
Adresa: |
58001, 24995533, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Mlýnská, 1750, Mlýnská 1750, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Václav Stejskal
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
člen představenstva |
09.05.2011 |
Adresa: |
58001, 25042181, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Stráni, 1919, Na Stráni 1919, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. Jiří Petrů
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
člen představenstva |
09.05.2011 |
Adresa: |
67602, 2661616, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Šustova, 976, Šustova 976, 67602 Moravské Budějovice |
|
Ing. Petr Maleňák
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
předseda představenstva |
28.11.2003 |
Adresa: |
63500, 19314850, Brno, Opálkova, 3 |
|
Martin Gerža
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
místopředseda představenstva |
28.11.2003 |
Adresa: |
58001, 9613889, Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti, 2975 |
|
Ing. Tomáš Novotný
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
člen představenstva |
28.11.2003 |
Adresa: |
61600, 19602782, Brno, Bochořákova, 5 |
|
Ing. Petr Maleňák
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
předseda představenstva |
28.11.2003 |
Adresa: |
63500, 19314850, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 751, 3, Opálkova 751/3, Bystrc, 63500 Brno |
|
Martin Gerža
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
místopředseda představenstva |
28.11.2003 |
Adresa: |
58001, 9613889, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti, 2975, Na Spravedlnosti 2975, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Tomáš Novotný
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
člen představenstva |
28.11.2003 |
Adresa: |
61600, 19602782, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 2534, 5, Bochořákova 2534/5, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Michal Chodák
|
Neaktivní
od 28.11.2003
|
člen představenstva |
24.07.2002 |
Adresa: |
61600, Brno, Bochořákova, 19 |
|
Michal Chodák
|
Neaktivní
od 28.11.2003
|
člen představenstva |
24.07.2002 |
Adresa: |
61600, 19608381, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3075, 19, Bochořákova 3075/19, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Ladislav Chodák
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
předseda představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Bochořákova, 19 |
|
Ing. Petr Maleňák
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
19314850, Brno-město, Brno, Opálkova, 3 |
|
Ing. Petr Špringer
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
19573600, Brno-město, Brno, Prušánecká, 6 |
|
Ing. Ladislav Chodák
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
předseda představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
61600, 19608381, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3075, 19, Bochořákova 3075/19, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Petr Maleňák
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
63500, 19314850, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 751, 3, Opálkova 751/3, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Petr Špringer
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
62800, 19573600, Brno-město, Brno, Židenice, Prušánecká, 4203, 6, Prušánecká 4203/6, Židenice, 62800 Brno |
|