MUDr. DAVID RUMPÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
76326, 3897281, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Lužné, 576 |
|
MUDr. DAVID RUMPÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
76326, 3897281, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Lužné, 576, Lužné 576, 76326 Luhačovice |
|
MUDr. DAVID RUMPÍK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
jednatel |
16.04.2016 |
Adresa: |
60200, 19094299, Brno-město, Brno, Brno-město, Zámečnická, 90, 2 |
|
MUDr. DAVID RUMPÍK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
jednatel |
16.04.2016 |
Adresa: |
60200, 19094299, Brno-město, Brno, Brno-město, Zámečnická, 90, 2, Zámečnická 90/2, Brno-město, 60200 Brno |
|
MUDr. David Rumplík
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
60200, Brno, Město, Zámečnická, 90/2 |
|
MUDr. David Rumpík
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
60200, Brno, Město, Zámečnická, 90/2 |
|
MUDr. David Rumplík
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
60200, 19094299, Brno-město, Brno, Brno-město, Zámečnická, 90, 2, Zámečnická 90/2, Brno-město, 60200 Brno |
|
MUDr. DAVID RUMPÍK
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
60200, 19094299, Brno-město, Brno, Brno-město, Zámečnická, 90, 2, Zámečnická 90/2, Brno-město, 60200 Brno |
|
Petra Kunzfeldová
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
26.05.2006 |
Adresa: |
77900, 23299894, Olomouc, Chválkovice, Libušina, 378/69 |
|
Petra Kunzfeldová
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
26.05.2006 |
Adresa: |
77900, 23299894, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Libušina, 378, 69, Libušina 378/69, Chválkovice, 77900 Olomouc |
|
Eva Partyšová
|
Neaktivní
od 02.01.2001
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
18957421, Uherské Hradiště, Poštovní, 253 |
|
Petra Foretová
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
23283661, Olomouc, Klimeckého, 3 |
|
Eva Partyšová
|
Neaktivní
od 02.01.2001
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
68601, 18957421, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Poštovní, 253, Poštovní 253, 68601 Uherské Hradiště |
|
Petra Foretová
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
77900, 23283661, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Klimeckého, 1011, 3, Klimeckého 1011/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|