PAVEL FLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.07.2023 |
Adresa: |
67575, 18659063, Třebíč, Mohelno, Mohelno, 423, č.p. 423, 67575 Mohelno |
|
PAVEL FLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 34, 13 |
|
Mgr. SIMONA FLEKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 34, 13 |
|
Mgr. Simona Fleková
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 34, 13, Kobližná 34/13, Brno-město, 60200 Brno |
|
PAVEL FLEK
|
Neaktivní
od 19.07.2023
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 34, 13, Kobližná 34/13, Brno-město, 60200 Brno |
|
Pavel Flek
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno, Kobližná, 13 |
|
Mgr. Simona Fleková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno, Kobližná, 13 |
|
PAVEL FLEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 34, 13, Kobližná 34/13, Brno-město, 60200 Brno |
|
Mgr. Simona Fleková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093594, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 34, 13, Kobližná 34/13, Brno-město, 60200 Brno |
|
Pavel Flek
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093985, Brno, Kobližná, 12 |
|
Mgr. Simona Fleková
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093985, Brno, Kobližná, 12 |
|
Pavel Flek
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093985, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 63, 12, Kobližná 63/12, Brno-město, 60200 Brno |
|
Mgr. Simona Fleková
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19093985, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 63, 12, Kobližná 63/12, Brno-město, 60200 Brno |
|