RUDOLF NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
RUDOLF NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Rudolf Novotný
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
10.06.2010 |
Adresa: |
62800, 19436301, Brno, Hochmanova, 8 |
|
Rudolf Novotný
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
10.06.2010 |
Adresa: |
62800, 19436301, Brno-město, Brno, Líšeň, Hochmanova, 2470, 8, Hochmanova 2470/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Drahomíra Světlíková
|
Neaktivní
od 10.06.2010
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
68001, 15259641, Boskovice, Masarykovo náměstí, 4/2 |
|
Drahomíra Světlíková
|
Neaktivní
od 10.06.2010
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
68001, 15259641, Blansko, Boskovice, Boskovice, Masarykovo náměstí, 4, 2, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |
|
Irena Davidová
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
61400, 19245971, Brno, Svitavská, 580/44 |
|
Pavel Dolníček
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
60200, 19171927, Brno, Bayerova, 7 |
|
Jiří Turek
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
62300, 19387733, Brno, Kohoutovice, Ulička, 2 |
|
IRENA DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
61400, 19245971, Brno-město, Brno, Husovice, Svitavská, 580, 44, Svitavská 580/44, Husovice, 61400 Brno |
|
Pavel Dolníček
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
60200, 19171927, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 577, 7, Bayerova 577/7, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Turek
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
62300, 19387733, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Ulička, 837, 2, Ulička 837/2, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Mgr. Zita Ondroušková
|
Neaktivní
od 01.03.2006
|
jednatel |
15.02.2001 |
Adresa: |
19214316, Brno, Okrouhlá, 3 |
|
Mgr. Zita Ondroušková
|
Neaktivní
od 01.03.2006
|
jednatel |
15.02.2001 |
Adresa: |
62500, 19214316, Brno-město, Brno, Bohunice, Okrouhlá, 375, 3, Okrouhlá 375/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
Jiří Holý
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
jednatel |
29.03.1999 |
Adresa: |
17195705, Zubří, 814 |
|
Jiří Holý
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
jednatel |
29.03.1999 |
Adresa: |
75654, 17195705, Vsetín, Zubří, Zubří, Sídlištní, 814, Sídlištní 814, 75654 Zubří |
|