BOHDAN VÁLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2022 |
Adresa: |
69701, 77899041, Hodonín, Kyjov, Boršov, Severní, 3327, 7 |
|
BOHDAN VÁLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2022 |
Adresa: |
69701, 77899041, Hodonín, Kyjov, Boršov, Severní, 3327, 7, Severní 3327/7, Boršov, 69701 Kyjov |
|
Ing. MARIAN VÁLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2021 |
Adresa: |
69701, 13694111, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Nádražní, 613, 21 |
|
Ing. MARIAN VÁLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2021 |
Adresa: |
69701, 13694111, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Nádražní, 613, 21, Nádražní 613/21, 69701 Kyjov |
|
Ing. MARIAN VÁLKA
|
Neaktivní
od 08.09.2021
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
69701, 13694341, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Žižkova, 635, 31 |
|
Ing. MARIAN VÁLKA
|
Neaktivní
od 08.09.2021
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
69701, 13694341, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Žižkova, 635, 31, Žižkova 635/31, 69701 Kyjov |
|
BOHDAN VÁLKA
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
69701, 13438107, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2242, 94 |
|
Bohdan Válka
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
69701, 13438107, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2242, 94, Nětčická 2242/94, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Marian Válka
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
16.06.2010 |
Adresa: |
69701, 13694341, Kyjov, Žižkova, 635, 31 |
|
Ing. MARIAN VÁLKA
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
16.06.2010 |
Adresa: |
69701, 13694341, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Žižkova, 635, 31, Žižkova 635/31, 69701 Kyjov |
|
ing. Bohumil Válka
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
13438492, Kyjov, Nětčická, 2281 |
|
Ing. Marian Válka
|
Neaktivní
od 16.06.2010
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
13694111, Kyjov, Nádražní, 613 |
|
Bohdan Válka
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
13438107, Kyjov, Nětčická, 2242 |
|
Ing. Bohumil Válka
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
69701, 13438492, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2281, 84, Nětčická 2281/84, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. MARIAN VÁLKA
|
Neaktivní
od 16.06.2010
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
69701, 13694111, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Nádražní, 613, 21, Nádražní 613/21, 69701 Kyjov |
|
Bohdan Válka
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
21.04.1999 |
Adresa: |
69701, 13438107, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2242, 94, Nětčická 2242/94, Nětčice, 69701 Kyjov |
|