MUDr. PETR LATNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.11.2015 |
Adresa: |
67907, 73192902, Kotvrdovice, Kotvrdovice, 322 |
|
MUDr. PETR LATNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.11.2015 |
Adresa: |
67907, 73192902, Blansko, Kotvrdovice, Kotvrdovice, 322, č.p. 322, 67907 Kotvrdovice |
|
MUDr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen představenstva |
20.01.2012 |
Adresa: |
66431, 28337336, Česká, 278 |
|
MUDr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen představenstva |
20.01.2012 |
Adresa: |
66431, 28337336, Brno-venkov, Česká, Česká, 278, č.p. 278, 66431 Česká |
|
MUDr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 20.01.2012
|
člen představenstva |
29.07.2008 |
Adresa: |
61200, 25085441, Brno, Högrova, 2915/27 |
|
MUDr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 20.01.2012
|
člen představenstva |
29.07.2008 |
Adresa: |
61200, 25085441, Brno-město, Brno, Královo Pole, Högrova, 2915, 27, Högrova 2915/27, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Dr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
předseda představenstva |
17.04.2002 |
Adresa: |
76001, 31422853, Zlín, Zborovská, 4160 |
|
Mgr. Emil Krestýn
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
člen představenstva |
17.04.2002 |
Adresa: |
75000, 11221925, Přerov, Bratrská, 26 |
|
David Ostřížek
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
člen představenstva |
17.04.2002 |
Adresa: |
64100, 19081723, Brno, Helenčina, 7 |
|
Dr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
předseda představenstva |
17.04.2002 |
Adresa: |
76001, 4245644, Zlín, Zlín, Příluky, Zborovská, 4160, Zborovská 4160, Příluky, 76001 Zlín |
|
Mgr. Emil Krestýn
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
člen představenstva |
17.04.2002 |
Adresa: |
75002, 11221925, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bratrská, 534, 26, Bratrská 534/26, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
DAVID OSTŘÍŽEK
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
člen představenstva |
17.04.2002 |
Adresa: |
64100, 19081723, Brno-město, Brno, Žebětín, Helenčina, 56, 7, Helenčina 56/7, Žebětín, 64100 Brno |
|
Dr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
předseda představenstva |
26.04.1999 |
Adresa: |
76001, 31422853, Zlín, Zlín, Zborovská, 4160 |
|
Ing. Jiří Maršálek
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
člen představenstva |
26.04.1999 |
Adresa: |
62100, 19070187, Brno-město, Brno, Lysická, 5 |
|
Emil Krestýn
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
člen představenstva |
26.04.1999 |
Adresa: |
75000, 11221836, Přerov, Přerov, Pod hvězdárnou, 4 |
|
Dr. Petr Latner
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
předseda představenstva |
26.04.1999 |
Adresa: |
76001, 4245644, Zlín, Zlín, Příluky, Zborovská, 4160, Zborovská 4160, Příluky, 76001 Zlín |
|
ing. Jiří Maršálek
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
člen představenstva |
26.04.1999 |
Adresa: |
62100, 19070187, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 311, 5, Lysická 311/5, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Emil Krestýn
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
člen představenstva |
26.04.1999 |
Adresa: |
75002, 11221836, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Pod Hvězdárnou, 519, 4, Pod Hvězdárnou 519/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|