Ing. arch. MARTIN ŠPILLER
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
68713, 4728505, Uherské Hradiště, Březolupy, Březolupy, 495 |
|
Ing. arch. MARTIN ŠPILLER
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
68713, 4728505, Uherské Hradiště, Březolupy, Březolupy, 495, č.p. 495, 68713 Březolupy |
|
Ing. arch. Martin Špiller
|
Neaktivní
od 22.11.2015
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
76901, 10231480, Holešov, Slovenská, 290 |
|
Ing. arch. Martin Špiller
|
Neaktivní
od 22.11.2015
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
76901, 10231480, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Slovenská, 290, Slovenská 290, Všetuly, 76901 Holešov |
|
Bc. Pavel Boudný
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
14.05.1999 |
Adresa: |
61700, 19394641, Brno-město, Brno, Pompova, 11 |
|
Marian Brzobohatý
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
14.05.1999 |
Adresa: |
63500, 19309171, Brno-město, Brno, Přístavní, 19 |
|
Bc. Pavel Boudný
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
14.05.1999 |
Adresa: |
61700, 19394641, Brno-město, Brno, Komárov, Pompova, 338, 11, Pompova 338/11, Komárov, 61700 Brno |
|
Marian Brzobohatý
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
14.05.1999 |
Adresa: |
63500, 19309171, Brno-město, Brno, Bystrc, Přístavní, 176, 19, Přístavní 176/19, Bystrc, 63500 Brno |
|