Ing. VLASTISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2020 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno-město, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c |
|
Bc. KATEŘINA ŠŤASTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2020 |
Adresa: |
69634, 23179635, Hodonín, Žarošice, Žarošice, 163 |
|
Ing. VLASTISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2020 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno-město, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c, Antonína Procházky 6/4c, Pisárky, 62300 Brno |
|
Bc. KATEŘINA ŠŤASTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2020 |
Adresa: |
69634, 23179635, Hodonín, Žarošice, Žarošice, 163, č.p. 163, 69634 Žarošice |
|
Ing. JAN OSSENDORF
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
Jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
60200, 19296002, Brno, Černá Pole, Kunzova, 782, 8 |
|
Ing. Vlastislav Novák
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c |
|
Ing. VLASTISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno-město, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c, Antonína Procházky 6/4c, Pisárky, 62300 Brno |
|
Ing. JAN OSSENDORF
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
Jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
60200, 19296002, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kunzova, 782, 8, Kunzova 782/8, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Jan Ossendorf
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
Jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19296002, Brno, Černá Pole, Kunzova, 782/8 |
|
Ing. Vlastislav Novák
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6/4c |
|
Ing. JAN OSSENDORF
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
Jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19296002, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kunzova, 782, 8, Kunzova 782/8, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. VLASTISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno-město, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c, Antonína Procházky 6/4c, Pisárky, 62300 Brno |
|
Ing. Jan Ossendorf
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Jednatel |
20.09.2005 |
Adresa: |
60200, 19296002, Brno, Černá Pole, Kunzova, 782/8 |
|
Ing. JAN OSSENDORF
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Jednatel |
20.09.2005 |
Adresa: |
60200, 19296002, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kunzova, 782, 8, Kunzova 782/8, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Jan Ossendorf
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
Jednatel |
24.05.1999 |
Adresa: |
60200, 19098774, Brno-město, Brno, Orlí, 8 |
|
Ing. Jan Ossendorf
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
Jednatel |
24.05.1999 |
Adresa: |
60200, 19098774, Brno-město, Brno, Brno-město, Orlí, 488, 8, Orlí 488/8, Brno-město, 60200 Brno |
|