JIŘÍ OBOŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2018 |
Adresa: |
58856, 13745131, Jihlava, Lhotka, Lhotka, 33 |
|
JIŘÍ OBOŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2018 |
Adresa: |
58856, 13745131, Jihlava, Lhotka, Lhotka, 33, č.p. 33, 58856 Lhotka |
|
JIŘÍ OBOŘIL
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
jednatel |
18.11.2013 |
Adresa: |
58901, 5735203, Třešť, Třešť, Wolkerova, 1112, 53 |
|
JIŘÍ OBOŘIL
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
jednatel |
18.11.2013 |
Adresa: |
58901, 5735203, Jihlava, Třešť, Třešť, Wolkerova, 1112, 53, Wolkerova 1112/53, 58901 Třešť |
|
Ing. Petr Blažek
|
Neaktivní
od 11.03.2004
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
20147813, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1871 |
|
Jiří Obořil
|
Neaktivní
od 18.11.2013
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
5736749, Jihlava, Třešť, Nerudova, 1267 |
|
Ing. Petr Blažek
|
Neaktivní
od 11.03.2004
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
39301, 20147813, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1871, Táborská 1871, 39301 Pelhřimov |
|
Jiří Obořil
|
Neaktivní
od 18.11.2013
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
58901, 5736749, Jihlava, Třešť, Třešť, Nerudova, 1267, 12, Nerudova 1267/12, 58901 Třešť |
|