ing. VILIAM WACHAL
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
předseda představenstva |
02.05.2014 |
Adresa: |
76803, 20380704, Roštín, Roštín, 91 |
|
Ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
předseda představenstva |
02.05.2014 |
Adresa: |
76803, 20380704, Kroměříž, Roštín, Roštín, 91, č.p. 91, 76803 Roštín |
|
Ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 02.05.2014
|
předseda představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
76803, 20380704, Roštín, 91 |
|
JUDr. Peter Mamrilla
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
76901, 10406492, Holešov, Bartošova, 736 |
|
ing. Ondřej Wachal
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
76803, 20380704, Roštín, 91 |
|
Ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 02.05.2014
|
předseda představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
76803, 20380704, Kroměříž, Roštín, Roštín, 91, č.p. 91, 76803 Roštín |
|
JUDr. Peter Mamrilla
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
76901, 10406492, Kroměříž, Holešov, Holešov, Bartošova, 736, 10, Bartošova 736/10, 76901 Holešov |
|
ing. Ondřej Wachal
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
76803, 20380704, Kroměříž, Roštín, Roštín, 91, č.p. 91, 76803 Roštín |
|
ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
předseda představenstva |
22.01.2004 |
|
Ing. Otakar Barták
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
člen představenstva |
22.01.2004 |
Adresa: |
3970680, Slušovice, Družstevní, 430 |
|
RSDr. František Kříž
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
člen představenstva |
22.01.2004 |
Adresa: |
10380639, Kroměříž, U Rejdiště, 3791 |
|
Ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
předseda představenstva |
22.01.2004 |
Adresa: |
76803, 20380704, Kroměříž, Roštín, Roštín, 91, č.p. 91, 76803 Roštín |
|
Ing. Otakar Barták
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
člen představenstva |
22.01.2004 |
Adresa: |
76315, 3970680, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 430, Družstevní 430, 76315 Slušovice |
|
RSDr. František Kříž
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
člen představenstva |
22.01.2004 |
Adresa: |
76701, 10380639, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, U Rejdiště, 3791, 17, U Rejdiště 3791/17, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 22.01.2004
|
předseda představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
76803, Kroměříž, Roštín, 91 |
|
Marie Wachalová
|
Neaktivní
od 22.01.2004
|
členka představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
76803, Kroměříž, Roštín, 91 |
|
Ing. Pavel Lochman
|
Neaktivní
od 22.01.2004
|
člen představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
10231609, Kroměříž, Holešov, Kráčiny, 302 |
|
Ing. Viliam Wachal
|
Neaktivní
od 22.01.2004
|
předseda představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
76803, 20380704, Kroměříž, Roštín, Roštín, 91, č.p. 91, 76803 Roštín |
|
Marie Wachalová
|
Neaktivní
od 22.01.2004
|
členka představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
76803, 20380704, Kroměříž, Roštín, Roštín, 91, č.p. 91, 76803 Roštín |
|
Ing. Pavel Lochman
|
Neaktivní
od 22.01.2004
|
člen představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
76901, 10231609, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Kráčiny, 302, Kráčiny 302, Všetuly, 76901 Holešov |
|