DANIEL VAJBAR
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
05.02.2013 |
Adresa: |
69141, 18983588, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 463, 10 |
|
DANIEL VAJBAR
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
05.02.2013 |
Adresa: |
69141, 18983588, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 463, 10, Nádražní 463/10, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
Mgr. Daniel Vajbar
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
69141, 18987907, Břeclav, Poštorná, Gagarinova, 876, 4 |
|
Margit Fuhrmann
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
2165, Steinebrunn, 183 |
|
Mgr. Daniel Vajbar
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
69141, 18987907, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Gagarinova, 876, 4, Gagarinova 876/4, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
Margit Fuhrmann
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
183, Steinebrunn, 2165, 2165 Steinebrunn 183, Rakousko |
|
Ing. Edmund Walter Aigner
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
27.03.2006 |
Adresa: |
101, Blindenmarkt, Ritter von Ghegastrasse 3, A 3372 |
|
Ing. Edmund Walter Aigner
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
27.03.2006 |
Adresa: |
Blindenmarkt, Ritter von Ghegastrasse 3, A 3372 |
|
Margit Fuhrmann
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
11.05.2001 |
Adresa: |
101, Steinebrunn, 158 |
|
Margit Fuhrmann
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
11.05.2001 |
Adresa: |
158, Steinebrunn, Steinebrunn 158, Rakousko |
|
Margit Fuhrmann
|
Neaktivní
od 11.05.2001
|
jednatel |
22.11.2000 |
Adresa: |
69141, 999999999, Břeclav, Poštorná, Hlavní, 9 |
|
Margit Fuhrmann
|
Neaktivní
od 11.05.2001
|
jednatel |
22.11.2000 |
Adresa: |
9, Břeclav, Poštorná, Hlavní, 69141, Hlavní 9, 69141 Poštorná, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Ing. Erich Fuhrmann
|
Neaktivní
od 22.11.2000
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
69301, 10195378, Břeclav, Hustopeče, Nerudova, 4 |
|
Ing. Erich Fuhrmann
|
Neaktivní
od 22.11.2000
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
69301, 10195378, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Nerudova, 291, 4, Nerudova 291/4, 69301 Hustopeče |
|