KAMIL MOUČKA
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
41701, 20295375, Teplice, Dubí, Dubí, Ruská, 264, 128 |
|
KAMIL MOUČKA
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
41701, 20295375, Teplice, Dubí, Dubí, Ruská, 264, 128, Ruská 264/128, 41701 Dubí |
|
KAMIL MOUČKA
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
41703, 20182589, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 107, 34 |
|
KAMIL MOUČKA
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
41703, 20182589, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 107, 34, Ruská 107/34, Bystřice, 41703 Dubí |
|
KAMIL MOUČKA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
47001, 25246119, Česká Lípa, Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka, 1, 1 |
|
KAMIL MOUČKA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
47001, 25246119, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka, 1, 1, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa |
|
Kamil Moučka
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
14.05.2010 |
Adresa: |
47001, 23479876, Česká Lípa, Okružní, 2217 |
|
Kamil Moučka
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
14.05.2010 |
Adresa: |
47001, 23479876, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2217, Okružní 2217, 47001 Česká Lípa |
|
František Uzel
|
Neaktivní
od 14.05.2010
|
jednatel |
29.04.2009 |
Adresa: |
61200, 19695322, Brno, Palackého třída, 144 |
|
František Uzel
|
Neaktivní
od 14.05.2010
|
jednatel |
29.04.2009 |
Adresa: |
61200, 19695322, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 189, 144, Palackého třída 189/144, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Vladislav Vytopil
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
jednatel |
23.07.1999 |
Adresa: |
61200, 19719884, Brno-město, Brno, Bystřinova, 20 |
|
Ing. VLADISLAV VYTOPIL
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
jednatel |
23.07.1999 |
Adresa: |
61200, 19719884, Brno-město, Brno, Královo Pole, Bystřinova, 2578, 20, Bystřinova 2578/20, Královo Pole, 61200 Brno |
|