Ing. PETR ŠTOL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.06.2020 |
Adresa: |
67401, 18769713, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Gen. Fanty, 850, 9 |
|
Ing. PETR ŠTOL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.06.2020 |
Adresa: |
67401, 18769713, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Gen. Fanty, 850, 9, Gen. Fanty 850/9, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. LIBOR BŘEZINA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
67401, 24332780, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1355 |
|
MVDr. JIŘÍ KOŠELKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
67401, 18784852, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1357 |
|
Ing. LIBOR BŘEZINA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
67401, 24332780, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1355, Okrajová 1355, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
MVDr. JIŘÍ KOŠELKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
67401, 18784852, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1357, Okrajová 1357, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. PETR ŠTOL
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
předseda představenstva |
01.11.2015 |
Adresa: |
67401, 23121092, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1356 |
|
Ing. PETR ŠTOL
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
předseda představenstva |
01.11.2015 |
Adresa: |
67401, 23121092, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1356, Okrajová 1356, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. Petr Štol
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
předseda představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
23121092, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1356 |
|
Ing. PETR ŠTOL
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
předseda představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
67401, 23121092, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1356, Okrajová 1356, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. PETR MICHÁLEK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
místopředseda |
22.07.2014 |
Adresa: |
67401, 25510452, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1030 |
|
Ing. PETR MICHÁLEK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
místopředseda |
22.07.2014 |
Adresa: |
67401, 25510452, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1030, Javorová 1030, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Ing. LIBOR BŘEZINA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
předseda |
26.09.2013 |
Adresa: |
67401, 24332780, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1355 |
|
Ing. LIBOR BŘEZINA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
předseda |
26.09.2013 |
Adresa: |
67401, 24332780, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1355, Okrajová 1355, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
MUDr. BORIS HRONZA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
21.08.2013 |
Adresa: |
67401, 25422782, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1352 |
|
MUDr. BORIS HRONZA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
21.08.2013 |
Adresa: |
67401, 25422782, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1352, Okrajová 1352, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
MUDr. ELIŠKA AMBROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
15.08.2013 |
Adresa: |
67401, 25703340, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350 |
|
MUDr. ELIŠKA AMBROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
15.08.2013 |
Adresa: |
67401, 25703340, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350, Okrajová 1350, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
MUDr. Eliška Ambrožová
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen |
05.11.2002 |
Adresa: |
25703340, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1350 |
|
MUDr. Boris Hronza
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
člen |
05.11.2002 |
Adresa: |
25422782, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1352 |
|
Ing. Libor Březina
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
předseda |
05.11.2002 |
Adresa: |
24332780, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1355 |
|
Ing. Petr Štol
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
05.11.2002 |
Adresa: |
23121092, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1356 |
|
MUDr. ELIŠKA AMBROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen |
05.11.2002 |
Adresa: |
67401, 25703340, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350, Okrajová 1350, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
MUDr. BORIS HRONZA
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
člen |
05.11.2002 |
Adresa: |
67401, 25422782, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1352, Okrajová 1352, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. LIBOR BŘEZINA
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
předseda |
05.11.2002 |
Adresa: |
67401, 24332780, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1355, Okrajová 1355, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. PETR ŠTOL
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen |
05.11.2002 |
Adresa: |
67401, 23121092, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1356, Okrajová 1356, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. Miroslav Foltin
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
předseda |
06.08.1999 |
Adresa: |
18784852, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1357 |
|
MVDr. Jiří Košelka
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen |
06.08.1999 |
Adresa: |
18784852, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1357 |
|
Karel Vala
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen |
06.08.1999 |
Adresa: |
18784861, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1358 |
|
Ing. Libor Březina
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen |
06.08.1999 |
Adresa: |
24332780, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1355 |
|
Ing. Petr Michálek
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
místopředseda |
06.08.1999 |
Adresa: |
18784852, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1357 |
|
MVDr. JIŘÍ KOŠELKA
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen |
06.08.1999 |
Adresa: |
67401, 18784852, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1357, Okrajová 1357, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Karel Vala
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen |
06.08.1999 |
Adresa: |
67401, 18784861, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1358, Okrajová 1358, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. LIBOR BŘEZINA
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen |
06.08.1999 |
Adresa: |
67401, 24332780, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1355, Okrajová 1355, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. MIROSLAV FOLTIN
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
předseda |
06.08.1999 |
Adresa: |
67401, 18784852, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1357, Okrajová 1357, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. Petr Michálek
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
místopředseda |
06.08.1999 |
Adresa: |
67401, 18784852, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1357, Okrajová 1357, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|