JIŘÍ JAŠKO
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
67922, 26577577, Svinošice, Svinošice, 129 |
|
Luděk Fiala
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
62100, 19507925, Brno, Řečkovice, Kunštátská, 1460, 2 |
|
JIŘÍ JAŠKO
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
67922, 26577577, Blansko, Svinošice, Svinošice, 129, č.p. 129, 67922 Svinošice |
|
Luděk Fiala
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
62100, 19507925, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kunštátská, 1460, 2, Kunštátská 1460/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JIŘÍ JAŠKO
|
Neaktivní
od 11.11.2014
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
67922, 26577577, Svinošice, Svinošice, 129 |
|
JIŘÍ JAŠKO
|
Neaktivní
od 11.11.2014
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
67922, 26577577, Blansko, Svinošice, Svinošice, 129, č.p. 129, 67922 Svinošice |
|
Jiří Jaško
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
29.06.2006 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Pod Horkou, 9 |
|
Jiří Jaško
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
29.06.2006 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Bystrc, Pod Horkou, 503, 9, Pod Horkou 503/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
Jiří Jaško
|
Neaktivní
od 29.06.2006
|
jednatel |
09.08.1999 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Pod Horkou, 9 |
|
Jiří Jaško
|
Neaktivní
od 29.06.2006
|
jednatel |
09.08.1999 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Bystrc, Pod Horkou, 503, 9, Pod Horkou 503/9, Bystrc, 63500 Brno |
|