TOMÁŠ MICHONĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2021 |
Adresa: |
78833, 5830729, Šumperk, Malá Morava, Malá Morava, 88 |
|
TOMÁŠ MICHONĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2021 |
Adresa: |
78833, 5830729, Šumperk, Malá Morava, Malá Morava, 88, č.p. 88, 78833 Malá Morava |
|
TOMÁŠ MICHONĚK
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
jednatel |
01.12.2018 |
Adresa: |
76701, 10240659, Kroměříž, Šelešovice, Šelešovice, 93 |
|
TOMÁŠ MICHONĚK
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
jednatel |
01.12.2018 |
Adresa: |
76701, 10240659, Kroměříž, Šelešovice, Šelešovice, 93, č.p. 93, 76701 Šelešovice |
|
TOMÁŠ MICHONĚK
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
76701, 10240853, Kroměříž, Šelešovice, Šelešovice, 113 |
|
TOMÁŠ MICHONĚK
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
76701, 10240853, Kroměříž, Šelešovice, Šelešovice, 113, č.p. 113, 76701 Šelešovice |
|
Tomáš Michoněk
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
27.05.2009 |
Adresa: |
76833, 25859366, Věžky, 112 |
|
Tomáš Michoněk
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
27.05.2009 |
Adresa: |
76833, 25859366, Kroměříž, Věžky, Věžky, 112, č.p. 112, 76833 Věžky |
|
Roman Provázek
|
Neaktivní
od 27.05.2009
|
jednatel |
19.08.1999 |
Adresa: |
76824, 16052722, Kroměříž, Hulín, Družba, 1188 |
|
Roman Provázek
|
Neaktivní
od 27.05.2009
|
jednatel |
19.08.1999 |
Adresa: |
76824, 16052722, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1188, Družba 1188, 76824 Hulín |
|