ERIK KOSTRHOUN
|
Neaktivní
od 04.11.2017
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
59261, 3549291, Brno-venkov, Doubravník, Doubravník, 75 |
|
Erik Kostrhoun
|
Neaktivní
od 04.11.2017
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
59261, 3549291, Brno-venkov, Doubravník, Doubravník, 75, č.p. 75, 59261 Doubravník |
|
Erik Kostrhoun
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
24.04.2008 |
Adresa: |
59261, Doubravník, 75 |
|
Erik Kostrhoun
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
24.04.2008 |
Adresa: |
75, Doubravník, 59261, 59261 Doubravník 75, Česká republika |
|
Ernest Kostrhoun
|
Neaktivní
od 24.04.2008
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
69701, 13688596, Kyjov, Masarykovo náměstí, 30/1 |
|
Ernest Kostrhoun
|
Neaktivní
od 24.04.2008
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
69701, 13688596, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Masarykovo náměstí, 30, 1, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov |
|
Monika Svobodová
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
75663, Valašské Meziříčí, Krhova, 433 |
|
Monika Svobodová
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
433, Valašské Meziříčí, Krhova, 75663, Krhova 433, 75663 Valašské Meziříčí, Česká republika |
|
Dagmar Kohoutová
|
Neaktivní
od 03.01.2004
|
jednatel |
08.09.1999 |
Adresa: |
76302, Zlín, Tyršova, 309 |
|
Dobroslav Vráblík
|
Neaktivní
od 03.01.2004
|
jednatel |
08.09.1999 |
Adresa: |
76001, 4225040, Zlín, Kúty, 1943 |
|
Dagmar Kohoutová
|
Neaktivní
od 03.01.2004
|
jednatel |
08.09.1999 |
Adresa: |
309, Zlín, Tyršova, 76302, Tyršova 309, 76302 Zlín, Česká republika |
|
Dobroslav Vráblík
|
Neaktivní
od 03.01.2004
|
jednatel |
08.09.1999 |
Adresa: |
76001, 4225040, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1943, Kúty 1943, 76001 Zlín |
|