PAVEL ŠULC
|
Neaktivní
od 25.02.2019
|
jednatel |
17.03.2016 |
Adresa: |
67401, 18759653, Třebíč, Vnitřní Město, Karlovo nám., 104, 55 |
|
PAVEL ŠULC
|
Neaktivní
od 25.02.2019
|
jednatel |
17.03.2016 |
Adresa: |
67401, 18759653, Třebíč, Třebíč, Vnitřní Město, Karlovo nám., 104, 55, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč |
|
Pavel Šulc
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
67401, 18776523, Třebíč, Horka-Domky, Nerudova, 492, 30 |
|
Pavel Šulc
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
67401, 18776523, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Nerudova, 492, 30, Nerudova 492/30, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Vladimír Šorman
|
Neaktivní
od 08.08.2011
|
jednatel |
21.11.2003 |
Adresa: |
62700, 19541970, Brno-město, Brno, Budínská, 64/22 |
|
Vladimír Šorman
|
Neaktivní
od 08.08.2011
|
jednatel |
21.11.2003 |
Adresa: |
62700, 19541970, Brno-město, Brno, Slatina, Budínská, 64, 22, Budínská 64/22, Slatina, 62700 Brno |
|
Pavel Vojáček
|
Neaktivní
od 21.11.2003
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
62700, 19550405, Brno-město, Brno, Langrova, 13 |
|
Michael Kočí
|
Neaktivní
od 21.11.2003
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
60200, Brno-město, Brno, Rezkova, 25 b |
|
Pavel Vojáček
|
Neaktivní
od 21.11.2003
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
62700, 19550405, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 824, 13, Langrova 824/13, Slatina, 62700 Brno |
|
Michael Kočí
|
Neaktivní
od 21.11.2003
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
60200, 19156006, Brno-město, Brno, Stránice, Rezkova, 426, 25b, Rezkova 426/25b, Stránice, 60200 Brno |
|