MIROSLAV PAKR
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
76701, 73039934, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž |
|
MIROSLAV PAKR
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
76701, 73039934, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, č.ev. 882, 76701 Kroměříž |
|
MIROSLAV PAKR
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
76701, 10354841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 976, 39 |
|
MIROSLAV PAKR
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
76701, 10354841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 976, 39, Kollárova 976/39, 76701 Kroměříž |
|
MIROSLAV PAKR
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
76701, 10354841, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 976, 39 |
|
MIROSLAV PAKR
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
76701, 10354841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 976, 39, Kollárova 976/39, 76701 Kroměříž |
|
Miroslav Pakr
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
76701, 10349987, Kroměříž, Kotojedská, 460 |
|
Miroslav Pakr
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
76701, 10349987, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 460, 13, Kotojedská 460/13, 76701 Kroměříž |
|