VLASTIMIL KNĚŽÍK
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
70200, 30029562, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše, 555, 6 |
|
VLASTIMIL KNĚŽÍK
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
70200, 30029562, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše, 555, 6, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Vlastimil Kněžík
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
jednatel |
08.11.2000 |
Adresa: |
70200, Ostrava-město, Ostrava Přívoz, Přednádraží, č. 749/10 |
|
Vlastimil Kněžík
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
jednatel |
08.11.2000 |
Adresa: |
70200, 3203379, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Přednádraží, 10, Přednádraží 749/10, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Zdeněk Bíbr
|
Neaktivní
od 08.11.2000
|
jednatel |
04.08.2000 |
Adresa: |
5778824, Český Těšín, Dlouhá, 30 |
|
Zdeněk Bíbr
|
Neaktivní
od 08.11.2000
|
jednatel |
04.08.2000 |
Adresa: |
73701, 5778824, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Dlouhá, 1716, 30, Dlouhá 1716/30, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Petr Gremlica
|
Neaktivní
od 04.08.2000
|
jednatel |
01.10.1999 |
Adresa: |
11224053, Přerov, Žerotínovo nám., 13 |
|
Ing. Petr Gremlica
|
Neaktivní
od 04.08.2000
|
jednatel |
01.10.1999 |
Adresa: |
75002, 11224053, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám., 839, 13, Žerotínovo nám. 839/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|